3. august 2017Lars Lindskov forlater styretDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USELars Lindskov forlater styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USE etter en periode på 6 år.Se mere
29. mai 2017Underskudd på DKK 188.997 DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USEDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Lindskov er medlem av styret.Se mere
9. juni 2016Underskudd på DKK 51.973 DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USEDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lars Lindskov er medlem av styret.Se mere
27. april 2015Underskudd på DKK 147.953 DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USEDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Lindskov er medlem av styret.Se mere
10. april 2014Overskudd på DKK 68.821 DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USEDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Lindskov er medlem av styret.Se mere
6. desember 2013Claus Ejnar Seidel blir med i styretDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USEClaus Ejnar Seidel erstatter Christian Carl Christiansen i styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USE etter en periode på 5 år. Lars Lindskov er fortsatt styremedlem.Se mere
11. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USEDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lars Lindskov er medlem av styret.Se mere
21. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USEDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lars Lindskov er medlem av styret.Se mere
2. november 2011Regnskap for 2010 offentligjortDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USEDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars Lindskov er medlem av styret.Se mere
14. mars 2011Lars Lindskov blir med i styretDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USELars Lindskov blir med i styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND IMAGE2USE.Se mere
22. september 2003Lars Lindskov forlater ledelsenREPORTAGEGRUPPEN PULS ApSLars Lindskov forlater ledelsen for REPORTAGEGRUPPEN PULS ApS etter en periode på 12 år.Se mere
5. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortREPORTAGEGRUPPEN PULS ApSREPORTAGEGRUPPEN PULS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Lars Lindskov er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortREPORTAGEGRUPPEN PULS ApSREPORTAGEGRUPPEN PULS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Lars Lindskov er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2000Ny status NORMALREPORTAGEGRUPPEN PULS ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lars Lindskov er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortREPORTAGEGRUPPEN PULS ApSREPORTAGEGRUPPEN PULS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april 1999. Lars Lindskov er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2000Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGREPORTAGEGRUPPEN PULS ApSTidligere status: Normal. Lars Lindskov er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2000Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGREPORTAGEGRUPPEN PULS ApSTidligere status: Normal. Lars Lindskov er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortREPORTAGEGRUPPEN PULS ApSREPORTAGEGRUPPEN PULS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Lars Lindskov er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortREPORTAGEGRUPPEN PULS ApSREPORTAGEGRUPPEN PULS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Lars Lindskov er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortREPORTAGEGRUPPEN PULS ApSREPORTAGEGRUPPEN PULS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Lars Lindskov er medlem af ledelsen.Se mere