14. augustAdresseendringMalte Holding ApSMalte Holding ApS flytter fra Karrebæksminde til Holbæk. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. augustAdresseendringML DESIGN LINE ApSML DESIGN LINE ApS flytter fra Karrebæksminde til Nørresundby. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 682.760 Malte Holding ApSMalte Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 330.638 ML DESIGN LINE ApSML DESIGN LINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 2,3 mio.Malte Holding ApSMalte Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Underskudd på DKK 328.347 ML DESIGN LINE ApSML DESIGN LINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 546.919 ML DESIGN LINE ApSML DESIGN LINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 1,2 mio.Malte Holding ApSMalte Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2022Lars Malte Hansen forlater styretA/S C.F. CERVERALars Malte Hansen forlater styret for A/S C.F. CERVERA etter en periode på 3 år.Se mere
16. juni 2021Underskudd på DKK 1,6 mio.ML DESIGN LINE ApSML DESIGN LINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2021Underskudd på DKK 1,5 mio.Malte Holding ApSMalte Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.A/S C.F. CERVERAA/S C.F. CERVERA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Malte Hansen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenA/S C.F. CERVERA2 personer endrer deres reelle eierskab av A/S C.F. CERVERA. Lars Malte Hansen er medlem av styret.Se mere
7. september 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.A/S C.F. CERVERAA/S C.F. CERVERA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Malte Hansen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2020Underskudd på DKK 1,9 mio.Malte Holding ApSMalte Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2020Underskudd på DKK 1,2 mio.ML DESIGN LINE ApSML DESIGN LINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2020Lars Malte Hansen blir med i ledelsenML DESIGN LINE ApSLars Malte Hansen erstatter Mette Sviland i ledelsen for ML DESIGN LINE ApS etter en periode på 7 år.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 14 mio.Malte Holding ApSMalte Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Malte Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2019Underskudd på DKK 22.559 ML DESIGN LINE ApSML DESIGN LINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Malte Hansen eier 100% av virksomheten.Se mere
28. mai 2019Overskudd på DKK 2,4 mio.A/S C.F. CERVERAA/S C.F. CERVERA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Malte Hansen er medlem av styret.Se mere