6. juni 2013Lars Michael Larsen forlater styretFUNDUS:READ A/SLars Michael Larsen forlater styret for FUNDUS:READ A/S etter en periode på 6 år.Se mere
14. mars 2013Underskudd på DKK 50.401 FUNDUS:READ A/SFUNDUS:READ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Lars Michael Larsen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortFUNDUS:READ A/SFUNDUS:READ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Lars Michael Larsen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2011Uffe Christensen forlater styretFUNDUS:READ A/SUffe Christensen forlater styret for FUNDUS:READ A/S etter en periode på 3 år. Lars Michael Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2011Uffe Christensen forlater ledelsenFUNDUS:READ A/SUffe Christensen forlater ledelsen for FUNDUS:READ A/S etter en periode på 3 år. Lars Michael Larsen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2011Jens Nicolai Brink Larsen blir adm. direktørFUNDUS:READ A/SJens Nicolai Brink Larsen blir adm. direktør i FUNDUS:READ A/S. Lars Michael Larsen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortFUNDUS:READ A/SFUNDUS:READ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Lars Michael Larsen er medlem av styret.Se mere
3. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortFUNDUS:READ A/SFUNDUS:READ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Lars Michael Larsen er medlem av styret.Se mere
11. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortFUNDUS:READ A/SFUNDUS:READ A/S offentliggjør regnskap for perioden 3. desember 2007 til 30. september 2008. Lars Michael Larsen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2007StiftelseFUNDUS:READ A/SFUNDUS:READ A/S stiftes i bransjen uoplyst. Lars Michael Larsen er medlem av styret.Se mere
20. februar 1990Lars Michael Larsen forlater styretLARSEN, CHRISTENSEN OG LARSEN ApSLars Michael Larsen forlater styret for LARSEN, CHRISTENSEN OG LARSEN ApS etter en periode på 9 år.Se mere
20. februar 1990Lars Michael Larsen forlater ledelsenLARSEN, CHRISTENSEN OG LARSEN ApSLars Michael Larsen forlater ledelsen for LARSEN, CHRISTENSEN OG LARSEN ApS etter en periode på 9 år.Se mere
1. april 1981StiftelseLARSEN, CHRISTENSEN OG LARSEN ApSLARSEN, CHRISTENSEN OG LARSEN ApS stiftes i bransjen undervisning i øvrigt. Lars Michael Larsen er medlem af ledelsen.Se mere