27. april 2016Lars Morten Isbrand slutter som adm. direktørENERGICAB ApSLars Morten Isbrand slutter som adm. direktør i ENERGICAB ApS.Se mere
16. juli 2015Underskudd på DKK 120.512 ENERGICAB ApSENERGICAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Morten Isbrand er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juli 2015AdresseendringENERGICAB ApSENERGICAB ApS flytter fra Frederiksberg C til København Ø. Lars Morten Isbrand er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mai 2014Overskudd på DKK 3.574 ENERGICAB ApSENERGICAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Morten Isbrand er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. mars 2013Underskudd på DKK 68.702 ENERGICAB ApSENERGICAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lars Morten Isbrand er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. mars 2013Lars Morten Isbrand blir adm. direktørENERGICAB ApSLars Morten Isbrand erstatter Lars Lindblad som adm. direktør i ENERGICAB ApS.Se mere
11. mars 2013AdresseendringENERGICAB ApSENERGICAB ApS flytter til ny adresse i Frederiksberg C. Lars Morten Isbrand er adm. direktør i virksomheten.Se mere