3. septemberRegnskap for 2023 omgjortPEAK Wind ApSPEAK Wind ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Nagstrup Conradsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. augustAdresseendringClean Heat Partners ApSClean Heat Partners ApS flytter fra Kalundborg til Rødovre. Lars Nagstrup Conradsen er medlem av styret.Se mere
5. juliNytt navn: Bækkegårdsselskabet ApSGS_I ApSGS_I ApS skifter navn til Bækkegårdsselskabet ApS. Lars Nagstrup Conradsen er medlem av styret.Se mere
3. juliOverskudd på DKK 19 mio.Peak Wind Group ApSPeak Wind Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Nagstrup Conradsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliEndring i eierkretsenClean Heat Partners ApS2 nye personer registrert som reelle eier av Clean Heat Partners ApS. Lars Nagstrup Conradsen er medlem av styret.Se mere
3. juliNy bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknikClean Heat Partners ApSTidligere bransje: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). Lars Nagstrup Conradsen er medlem av styret.Se mere
1. juliStiftelseClean Heat Partners ApSClean Heat Partners ApS stiftes i bransjen fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). Lars Nagstrup Conradsen er medlem av styret.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 6,7 mio.Conradsen ApSConradsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Nagstrup Conradsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. juniUnderskudd på DKK 258.000 PEAX Energy ApSPEAX Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Nagstrup Conradsen eier 29,9% av virksomheten.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 882.132 Sea Impact ApSSea Impact ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. desember 2022 til 31. desember 2023. Lars Nagstrup Conradsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 10 mio.PEAK Wind ApSPEAK Wind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Nagstrup Conradsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. maiUnderskudd på DKK 3,6 mio.Honningvænget ApSHonningvænget ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Nagstrup Conradsen eier 45% av virksomheten.Se mere
30. aprilStiftelseRELAND ApSRELAND ApS stiftes i bransjen produktion af elektricitet. Lars Nagstrup Conradsen eier 29% av virksomheten.Se mere
15. aprilUnderskudd på DKK 4,4 mio.Hybrid Greentech ApSHybrid Greentech ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Nagstrup Conradsen er medlem av styret.Se mere
8. aprilAdresseendringHonningvænget ApSHonningvænget ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Lars Nagstrup Conradsen eier 45% av virksomheten.Se mere
1. november 2023Erstatning i styretHybrid Greentech ApS3 endringer i styret for Hybrid Greentech ApS. Lars Nagstrup Conradsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2023Endring i eierkretsenHybrid Greentech ApSRasmus Rode Mosbæk reduserer sitt reelle eierskap av Hybrid Greentech ApS. Lars Nagstrup Conradsen er medlem av styret.Se mere
11. juli 2023Underskudd på DKK 2,0 mio.Conradsen ApSConradsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Nagstrup Conradsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2023StiftelseGS_I ApSGS_I ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Nagstrup Conradsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2023Overskudd på DKK 238.159 Honningvænget ApSHonningvænget ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. november 2021 til 31. desember 2022. Lars Nagstrup Conradsen eier 45% av virksomheten.Se mere