21. juniUnderskudd på DKK 113.957 WALL & CO ApSWALL & CO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Nannerup eier 49% av virksomheten.Se mere
7. juniUnderskudd på DKK 9.110 Wall & Optimum ApSWall & Optimum ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Nannerup er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar · electronic-supply.dkUgens rokader: Nye ansigter hos Ambu, Goertek og CobhamSterisafe International ApS Florian Christopher Hartung er indtrådt som administrerende direktør hos Sterisafe International ApS i stedet for Lars Nannerup. Les artikkel
30. desember 2023Florian Christopher Hartung blir adm. direktørSterisafe International ApSFlorian Christopher Hartung erstatter Lars Nannerup som adm. direktør i Sterisafe International ApS.Se mere
28. desember 2023 · mestertidende.dkSe de seneste kasketskifter i byggeriets direktioner og bestyrelserLars Jørgensen er udnævnt som bestyrelsesformand hos Airzens ApS i stedet for Lars Nannerup. Les artikkel
22. desember 2023 · building-supply.dkNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 51Lars Jørgensen er udnævnt som bestyrelsesformand hos Airzens ApS i stedet for Lars Nannerup. Les artikkel
12. desember 2023Lars Nannerup forlater styretAirzens ApSLars Nannerup forlater styret for Airzens ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
21. november 2023Lars Nannerup forlater styretSterisafe Holding A/SLars Nannerup forlater styret for Sterisafe Holding A/S etter en periode på 3 år.Se mere
15. november 2023AdresseendringSterisafe Holding A/SSterisafe Holding A/S flytter fra København N til København V. Lars Nannerup er styreleder.Se mere
15. november 2023Ny status UNDER KONKURSSterisafe Holding A/STidligere status: Normal. Lars Nannerup er styreleder.Se mere
9. november 2023Lars Nannerup forlater styretSSIP 2023 ApSLars Nannerup forlater styret for SSIP 2023 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
31. oktober 2023Lars Nygaard Jepsen forlater styretSterisafe Holding A/SLars Nygaard Jepsen forlater styret for Sterisafe Holding A/S etter en periode på 2 år. Lars Nannerup er fortsatt styreleder.Se mere
30. oktober 2023Nytt navn: SSIP 2023 ApSSTERISAFE IP ApSSTERISAFE IP ApS skifter navn til SSIP 2023 ApS. Lars Nannerup er styreleder.Se mere
30. oktober 2023StiftelseSterisafe International ApSSterisafe International ApS stiftes i bransjen fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. Lars Nannerup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. oktober 2023Eliot Booth forlater ledelsenSTERISAFE IP ApSEliot Booth forlater ledelsen for STERISAFE IP ApS etter en periode på 4 år. Lars Nannerup er styreleder.Se mere
13. oktober 2023Eliot Booth forlater ledelsenSterisafe Holding A/SEliot Booth forlater ledelsen for Sterisafe Holding A/S etter en periode på 4 år. Lars Nannerup er styreleder.Se mere
29. september 2023Lars Nygaard Jepsen forlater styretSTERISAFE IP ApSLars Nygaard Jepsen forlater styret for STERISAFE IP ApS etter en periode på 1 år. Lars Nannerup er fortsatt styreleder.Se mere
27. september 2023AdresseendringAirzens ApSAirzens ApS flytter fra København S til København N. Lars Nannerup er styreleder.Se mere
31. juli 2023Underskudd på DKK 51.554 Airzens ApSAirzens ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. oktober 2021 til 31. desember 2022. Lars Nannerup er styreleder.Se mere
25. juli 2023Underskudd på DKK 8,2 mio.Sterisafe Holding A/SSterisafe Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Nannerup er styreleder.Se mere