25. mai 2012Lars Niklas Lindgren forlater styretOPTICAL FASHION GROUP A/SLars Niklas Lindgren forlater styret for OPTICAL FASHION GROUP A/S etter en periode på 6 år.Se mere
3. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortOPTICAL FASHION GROUP A/SOPTICAL FASHION GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars Niklas Lindgren er medlem av styret.Se mere
1. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortOPTICAL FASHION GROUP A/SOPTICAL FASHION GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lars Niklas Lindgren er medlem av styret.Se mere
15. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortOPTICAL FASHION GROUP A/SOPTICAL FASHION GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lars Niklas Lindgren er medlem av styret.Se mere
3. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortOPTICAL FASHION GROUP A/SOPTICAL FASHION GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 31. desember 2007. Lars Niklas Lindgren er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarerOPTICAL FASHION GROUP A/STidligere bransje: Engroshandel med ure og optik. Lars Niklas Lindgren er medlem av styret.Se mere
1. desember 2007AdresseendringOPTICAL FASHION GROUP A/SOPTICAL FASHION GROUP A/S flytter fra Glostrup til Hedehusene. Lars Niklas Lindgren er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2006StiftelseOPTICAL FASHION GROUP A/SOPTICAL FASHION GROUP A/S stiftes i bransjen engroshandel med ure og optik. Lars Niklas Lindgren er medlem av styret.Se mere