17. septemberEndring i eierkretsenNikolajsen Agentur ApSLars Nikolajsen er ikke lenger registrert som reell eier av Nikolajsen Agentur ApS.Se mere
20. augustLars Nikolajsen forlater ledelsenNikolajsen Agentur Holding ApSLars Nikolajsen forlater ledelsen for Nikolajsen Agentur Holding ApS etter en periode på 7 år.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGNikolajsen Agentur Holding ApSTidligere status: Normal. Lars Nikolajsen eier 100% av virksomheten.Se mere
21. oktober 2023AdresseendringNikolajsen Agentur Holding ApSNikolajsen Agentur Holding ApS flytter til ny adresse i Vejle. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2023Underskudd på DKK 25.311 Nikolajsen Agentur Holding ApSNikolajsen Agentur Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 2022Underskudd på DKK 386.973 Nikolajsen Agentur Holding ApSNikolajsen Agentur Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2022Lars Nikolajsen forlater ledelsenNikolajsen Agentur ApSLars Nikolajsen forlater ledelsen for Nikolajsen Agentur ApS etter en periode på 5 år.Se mere
7. juni 2022Ny status UNDER KONKURSNikolajsen Agentur ApSTidligere status: Normal. Lars Nikolajsen eier 100% av virksomheten.Se mere
19. august 2021Underskudd på DKK 43.251 Nikolajsen Agentur ApSNikolajsen Agentur ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. august 2021Underskudd på DKK 48.313 Nikolajsen Agentur Holding ApSNikolajsen Agentur Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2020Underskudd på DKK 140.647 Nikolajsen Agentur Holding ApSNikolajsen Agentur Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2020Underskudd på DKK 134.897 Nikolajsen Agentur ApSNikolajsen Agentur ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2020AdresseendringNikolajsen Agentur Holding ApSNikolajsen Agentur Holding ApS flytter til ny adresse i Vejle. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2020AdresseendringNikolajsen Agentur ApSNikolajsen Agentur ApS flytter til ny adresse i Vejle. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 84.508 Nikolajsen Agentur Holding ApSNikolajsen Agentur Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2019Overskudd på DKK 90.735 Nikolajsen Agentur ApSNikolajsen Agentur ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2018Overskudd på DKK 39.392 Nikolajsen Agentur ApSNikolajsen Agentur ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2018Overskudd på DKK 29.412 Nikolajsen Agentur Holding ApSNikolajsen Agentur Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2017Endring i eierkretsenNikolajsen Agentur ApSLars Nikolajsen registrert som reell eier av Nikolajsen Agentur ApS.Se mere
23. juni 2017Nytt navn: Nikolajsen Agentur ApSNicolajsen Agentur ApSNicolajsen Agentur ApS skifter navn til Nikolajsen Agentur ApS. Lars Nikolajsen er medlem af ledelsen.Se mere