16. februar 1998Erik Michael Larsen blir med i ledelsenCLIMCON DENMARK ApSErik Michael Larsen erstatter Lars Nordtvedt i ledelsen for CLIMCON DENMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
14. august 1997Regnskap for 1996 offentligjortCLIMCON DENMARK ApSCLIMCON DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Lars Nordtvedt er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortCLIMCON DENMARK ApSCLIMCON DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 31. desember 1995. Lars Nordtvedt er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 1994Nytt navn: CLIMCON DENMARK ApSApS KBUS 8 NR. 4029ApS KBUS 8 NR. 4029 skifter navn til CLIMCON DENMARK ApS. Lars Nordtvedt er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 1994Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 8 NR. 4029Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 8 NR. 4029 etter en periode på 2 måneder. Lars Nordtvedt er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1994StiftelseApS KBUS 8 NR. 4029ApS KBUS 8 NR. 4029 stiftes i bransjen engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. Lars Nordtvedt er medlem af ledelsen.Se mere