25. januarNye navn i styretSKAKO Concrete A/S2 nye medlemmer blir med i styret for SKAKO Concrete A/S. Lars Nørgaard er fortsatt styreleder.Se mere
11. januarOverskudd på DKK 114.987 La Duquesa ApSLa Duquesa ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Lars Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarEndring i eierkretsenSKAKO Concrete A/SOle Nattestad reduserer sitt reelle eierskap av SKAKO Concrete A/S. Lars Nørgaard er styreleder.Se mere
8. januarEndring i eierkretsenKVM A/SOle Nattestad reduserer sitt reelle eierskap av KVM A/S. Lars Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarEndring i eierkretsenKVM SKAKO A/SOle Nattestad reduserer sitt reelle eierskap av KVM SKAKO A/S. Lars Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar · metal-supply.dkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos Kemppi, KM Rustfri, Nordmark..Lars Nørgaard er indtrådt i bestyrelsen hos KVM A/S i stedet for Tommy Gundelund Jespersen. Les artikkel
1. januarSteffen Kremmer blir med i ledelsenSKAKO Concrete A/SSteffen Kremmer erstatter Lars Stagaard Jensen i ledelsen for SKAKO Concrete A/S etter en periode på 12 måneder. Lars Nørgaard er styreleder.Se mere
1. januarNy bransje: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.SKAKO Concrete A/STidligere bransje: Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg. Lars Nørgaard er styreleder.Se mere
30. desember 2023 · midtjyllandsavis.dkKVM-direktør: Det er meget godt at udveksle tanker, idéer og løsningerLars Nørgaard er et af de 11 medlemmer. Les artikkel
29. desember 2023AdresseendringSKAKO Concrete A/SSKAKO Concrete A/S flytter fra Esbjerg til Faaborg. Lars Nørgaard er styreleder.Se mere
29. desember 2023Ny bransje: Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlægSKAKO Concrete A/STidligere bransje: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Lars Nørgaard er styreleder.Se mere
29. desember 2023Nytt navn: SKAKO Concrete A/SZefyr Invest IV A/SZefyr Invest IV A/S skifter navn til SKAKO Concrete A/S. Lars Nørgaard er styreleder.Se mere
27. desember 2023StiftelseKVM SKAKO A/SKVM SKAKO A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Lars Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023Overskudd på DKK 14 mio.KVM A/SKVM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober. Lars Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023Underskudd på DKK 14.730 Zefyr Invest IV A/SZefyr Invest IV A/S offentliggjør regnskap for perioden 17. januar til 31. oktober. Lars Nørgaard er styreleder.Se mere
18. desember 2023Lars Nørgaard blir med i styretKVM A/SLars Nørgaard erstatter Tommy Gundelund Jespersen i styret for KVM A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
29. november 2023Endring i eierkretsenZefyr Invest IV A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av Zefyr Invest IV A/S. Lars Nørgaard er styreleder.Se mere
28. november 2023Lars Nørgaard blir med i styretZefyr Invest IV A/SLars Nørgaard blir med i styret for Zefyr Invest IV A/S.Se mere
28. november 2023Birgitte Nygaard Jørgensen forlater ledelsenZefyr Invest IV A/SBirgitte Nygaard Jørgensen forlater ledelsen for Zefyr Invest IV A/S etter en periode på 11 måneder. Lars Nørgaard er styreleder.Se mere
12. april 2023Lars Nørgaard forlater ledelsenKVM Ejendomme, Kjellerup ApSLars Nørgaard forlater ledelsen for KVM Ejendomme, Kjellerup ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere