30. juliLars Ole Larsen blir med i styretDryp A/SLars Ole Larsen blir med i styret for Dryp A/S.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 93.802 Bezzer World ApSBezzer World ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 33.612 Bezzer World Holding ApSBezzer World Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 12.709 Bezzer World ApSBezzer World ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 433.191 Bezzer World Holding ApSBezzer World Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 39.697 Bezzer World ApSBezzer World ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2021Lars Ole Larsen forlater styretDNNK Udvikling ApSLars Ole Larsen forlater styret for DNNK Udvikling ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
31. august 2021Lars Ole Larsen forlater ledelsenDNNK Udvikling ApSLars Ole Larsen forlater ledelsen for DNNK Udvikling ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
28. juni 2021Overskudd på DKK 71.531 Bezzer World Holding ApSBezzer World Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2021Overskudd på DKK 58.513 Bezzer World ApSBezzer World ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2021Lars Ole Larsen forlater styretINFORMETICS ApSLars Ole Larsen forlater styret for INFORMETICS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. desember 2020Overskudd på DKK 349.833 INFORMETICS ApSINFORMETICS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lars Ole Larsen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2020StiftelseDNNK Udvikling ApSDNNK Udvikling ApS stiftes i bransjen administration af og bidrag til erhvervsfremme. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2020AdresseendringBezzer World Holding ApSBezzer World Holding ApS flytter fra Allerød til Hørsholm. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2020AdresseendringBezzer World ApSBezzer World ApS flytter fra Allerød til Hørsholm. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2020Overskudd på DKK 35.029 Bezzer World ApSBezzer World ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2020Overskudd på DKK 4.722 Bezzer World Holding ApSBezzer World Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. oktober 2019 til 31. desember 2019. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2020AdresseendringINFORMETICS ApSINFORMETICS ApS flytter til ny adresse i Nordhavn. Lars Ole Larsen er medlem av styret.Se mere
30. november 2019Overskudd på DKK 119.051 INFORMETICS ApSINFORMETICS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lars Ole Larsen er medlem av styret.Se mere
18. oktober 2019StiftelseBezzer World Holding ApSBezzer World Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Ole Larsen er medlem af ledelsen.Se mere