1. maiOverskudd på DKK 75.052 JOLEPO ApSJOLEPO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilOverskudd på DKK 583.703 ETRECO A/SETRECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2023Endring i eierkretsenETRECO A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av ETRECO A/S. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
21. oktober 2023Niels Lynggaard forlater styretETRECO A/SNiels Lynggaard forlater styret for ETRECO A/S etter en periode på 13 år. Lars Olesen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. mars 2023Overskudd på DKK 36.510 JOLEPO ApSJOLEPO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2023Overskudd på DKK 329.887 ETRECO A/SETRECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
16. mars 2022Overskudd på DKK 247.312 ETRECO A/SETRECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
16. mars 2022Overskudd på DKK 21.772 JOLEPO ApSJOLEPO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2021Overskudd på DKK 16.258 JOLEPO ApSJOLEPO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2021Ny selskapsform AnpartsselskabJOLEPO ApSJOLEPO IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til JOLEPO ApS. Lars Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2021Overskudd på DKK 183.657 ETRECO A/SETRECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.JOLEPO IVSTidligere bransje: Uoplyst. Lars Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2020Overskudd på DKK 25.726 JOLEPO IVSJOLEPO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2020Overskudd på DKK 232.356 ETRECO A/SETRECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2019Overskudd på DKK 12.680 JOLEPO IVSJOLEPO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2019Overskudd på DKK 213.438 ETRECO A/SETRECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
20. september 2018AdresseendringETRECO A/SETRECO A/S flytter fra Vejen til Fredericia. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
3. september 2018Lars Olesen forlater styretVencos A/SLars Olesen forlater styret for Vencos A/S etter en periode på 2 år.Se mere
27. august 2018 · Mester TidendeNye navne i byggeriets topEtreco A/S Lars Olesen er trådt ind i bestyrelsen hos Etreco A/S (kilde: Les artikkel
24. august 2018 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelserEtreco A/S Lars Olesen er trådt ind i bestyrelsen hos Etreco A/S (kilde: Les artikkel