LØVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Olsen eier 81,1% av virksomheten.
Jakob Gregersen erstatter Mikkel Svoldgaard Gadsbøll i ledelsen for LØVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB etter en periode på 4 år. Lars Olsen eier 81,1% av virksomheten.
LØVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Olsen eier 77,9% av virksomheten.