25. februar 2020Lars Overmark Kaysen forlater styretDJURS BIOENERGI AMBALars Overmark Kaysen forlater styret for DJURS BIOENERGI AMBA etter en periode på 17 år.Se mere
11. august 2019Underskudd på DKK 143.719 DJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
6. august 2019Nye navn i styretDJURS BIOENERGI AMBA2 nye medlemmer blir med i styret for DJURS BIOENERGI AMBA. Lars Overmark Kaysen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mars 2018Underskudd på DKK 379.301 DJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
13. mars 2018Flere forlater styretDJURS BIOENERGI AMBA2 medlemmer forlater styret for DJURS BIOENERGI AMBA. Lars Overmark Kaysen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 2017Underskudd på DKK 56.770 DJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
30. mars 2016Underskudd på DKK 52.180 DJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
1. april 2015Underskudd på DKK 31.128 DJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2014Underskudd på DKK 973.604 DJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2013Underskudd på DKK 391.074 DJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortDJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
7. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortDJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
30. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortDJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
17. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortDJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
4. mars 2009Erstatning i styretDJURS BIOENERGI AMBA5 endringer i styret for DJURS BIOENERGI AMBA. Lars Overmark Kaysen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortDJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
31. august 2007AdresseendringDJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA flytter til ny adresse i Grenaa. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
23. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortDJURS BIOENERGI AMBADJURS BIOENERGI AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
15. mars 2007Nytt navn: DJURS BIOENERGI AMBADJURSLAND BIOENERGI A.M.B.A.DJURSLAND BIOENERGI A.M.B.A. skifter navn til DJURS BIOENERGI AMBA. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortDJURSLAND BIOENERGI A.M.B.A.DJURSLAND BIOENERGI A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lars Overmark Kaysen er medlem av styret.Se mere