24. mai 2019Lars Patrik Hall forlater styretHeimstaden Komplementar ApSLars Patrik Hall forlater styret for Heimstaden Komplementar ApS etter en periode på 3 år.Se mere
24. mai 2019Leif Boje Espesen blir med i ledelsenHeimstaden Komplementar ApSLeif Boje Espesen erstatter Lars Patrik Hall i ledelsen for Heimstaden Komplementar ApS etter en periode på 3 år.Se mere
25. juni 2018AdresseendringHeimstaden Komplementar ApSHeimstaden Komplementar ApS flytter til ny adresse i København K. Lars Patrik Hall er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2018Underskudd på DKK 20.989 Heimstaden Komplementar ApSHeimstaden Komplementar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Patrik Hall er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2017Underskudd på DKK 19.744 Heimstaden Komplementar ApSHeimstaden Komplementar ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Patrik Hall er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2016StiftelseHeimstaden Komplementar ApSHeimstaden Komplementar ApS stiftes i bransjen uoplyst. Lars Patrik Hall er medlem af ledelsen.Se mere