20. augustLars Pedersen forlater styretJobstar ApSLars Pedersen forlater styret for Jobstar ApS etter en periode på 5 år.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGJobstar ApSTidligere status: Normal. Lars Pedersen eier 24% av virksomheten.Se mere
8. juliJens Michael Engelbrecht Madsen forlater styretJobstar ApSJens Michael Engelbrecht Madsen forlater styret for Jobstar ApS etter en periode på 5 år. Lars Pedersen eier 24% av virksomheten.Se mere
8. juliJens Michael Engelbrecht Madsen forlater ledelsenJobstar ApSJens Michael Engelbrecht Madsen forlater ledelsen for Jobstar ApS etter en periode på 5 år. Lars Pedersen eier 24% av virksomheten.Se mere
8. juliEndring i eierkretsenJobstar ApSJens Michael Engelbrecht Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av Jobstar ApS. Lars Pedersen eier fortsat 24% av virksomheten.Se mere
10. februarOverskudd på DKK 28.081 LAP Holding apsLAP Holding aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 17.738 Jobstar ApSJobstar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Pedersen eier 24% av virksomheten.Se mere
29. mai 2023Overskudd på DKK 68.118 LAP Holding apsLAP Holding aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2023AdresseendringJobstar ApSJobstar ApS flytter fra Gentofte til Hørsholm. Lars Pedersen eier 24% av virksomheten.Se mere
28. januar 2023Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.LAP Holding apsTidligere bransje: Uoplyst. Lars Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2023Underskudd på DKK 25.742 Jobstar ApSJobstar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Lars Pedersen eier 24% av virksomheten.Se mere
15. desember 2022Simon Trolle Markussen forlater styretJobstar ApSSimon Trolle Markussen forlater styret for Jobstar ApS etter en periode på 4 år. Lars Pedersen eier 24% av virksomheten.Se mere
7. oktober 2022Endring i eierkretsenReklamebureauet Idéal ApSLars Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av Reklamebureauet Idéal ApS.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 4.375 LAP Holding apsLAP Holding aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Underskudd på DKK 68.837 Jobstar ApSJobstar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Pedersen eier 24% av virksomheten.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 3.744 LAP Holding apsLAP Holding aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 140.430 Reklamebureauet Idéal ApSReklamebureauet Idéal ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
9. desember 2020Underskudd på DKK 88.617 Jobstar ApSJobstar ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. april 2019 til 30. juni. Lars Pedersen eier 24% av virksomheten.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 1.875 LAP Holding apsLAP Holding aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2020Overskudd på DKK 47.212 Reklamebureauet Idéal ApSReklamebureauet Idéal ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere