SILA ARKITEKTER M.A.A. DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lars Per Bigom-Eriksen er adm. direktør i virksomheten.
SILA ARKITEKTER M.A.A. DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lars Per Bigom-Eriksen er adm. direktør i virksomheten.
SILA ARKITEKTER M.A.A. DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars Per Bigom-Eriksen er adm. direktør i virksomheten.
SILA ARKITEKTER M.A.A. DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lars Per Bigom-Eriksen er adm. direktør i virksomheten.
Stig Boutrup Eriksen forlater ledelsen for SILA ARKITEKTER M.A.A. DK ApS etter en periode på 9 år. Lars Per Bigom-Eriksen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.