25. januar 2019 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerTrendyliving A/S Lars Poulsen er udtrådt af bestyrelsen hos Trendyliving A/S (kilde: Les artikkel
25. januar 2019 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeLars Poulsen er udtrådt af bestyrelsen hos Trendyliving A/S (kilde: Les artikkel
21. januar 2019Lars Poulsen forlater styretTrendyliving A/SLars Poulsen forlater styret for Trendyliving A/S etter en periode på 12 år.Se mere
2. mars 2018Underskudd på DKK 81.218 Trendyliving A/STrendyliving A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
7. mars 2017Overskudd på DKK 379.840 Trendyliving A/STrendyliving A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
28. april 2016Nytt navn: Trendyliving A/SSPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S skifter navn til Trendyliving A/S. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
26. februar 2016Underskudd på DKK 243.863 SPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
10. juni 2015AdresseendringSPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S flytter fra Skødstrup til Trige. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
3. mars 2015Underskudd på DKK 87.046 SPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
29. mai 2014Overskudd på DKK 151.299 SPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
1. januar 2014Ny bransje: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internetSPAR30.DK A/STidligere bransje: Anden reklamevirksomhed. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
6. juni 2013Overskudd på DKK 63.979 SPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
18. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
28. oktober 2011AdresseendringSPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S flytter til ny adresse i Skødstrup. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
5. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
29. mai 2011Anja Hovgaard Poulsen blir med i styretSPAR30.DK A/SAnja Hovgaard Poulsen erstatter Christopher Donald Sorensen i styret for SPAR30.DK A/S etter en periode på 4 år. Lars Poulsen er fortsatt styreleder.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
24. mars 2010AdresseendringSPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S flytter fra Risskov til Skødstrup. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortSPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lars Poulsen er styreleder.Se mere
13. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortSPAR30.DK A/SSPAR30.DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lars Poulsen er styreleder.Se mere