30. augustKirsten Bager Rasmussen forlater ledelsenINTERGUN APSKirsten Bager Rasmussen forlater ledelsen for INTERGUN APS etter en periode på 9 år. Lars Rasmussen eier 36,4% av virksomheten.Se mere
30. augustNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONINTERGUN APSTidligere status: Normal. Lars Rasmussen eier 36,4% av virksomheten.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 1,1 mio.Hotel Knudsens Gaard A/SHotel Knudsens Gaard A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Rasmussen er styreleder.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 2,5 mio.TRÆFONDENTRÆFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Lars Rasmussen er medlem av styret.Se mere
18. juniLars Rasmussen forlater styretHotel Hesselet A/SLars Rasmussen forlater styret for Hotel Hesselet A/S etter en periode på 2 år.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 1,7 mio.Hotel Hesselet A/SHotel Hesselet A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Rasmussen er styreleder.Se mere
13. juniAdresseendringTRÆFONDENTRÆFONDEN flytter fra Fredericia til Odense C. Lars Rasmussen er medlem av styret.Se mere
10. juniAdresseendringTRÆFONDENTRÆFONDEN flytter fra Odense C til Fredericia. Lars Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 1,8 mio.NORDISK KLIMA HOLDING A/SNORDISK KLIMA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. juniUnderskudd på DKK 2,1 mio.NORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Rasmussen er medlem av styret.Se mere
30. april · erhvervslivodense.dkKom over stregen: Kirlar Holding ApS i Stenløse gik fra minus til overskudFirmaet ledes af direktør Lars Rasmussen. Les artikkel
30. aprilOverskudd på DKK 176.308 Kirlar Holding ApSKirlar Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april · mestertidende.dkNyt fra byggeriets bestyrelser og direktionerLars Rasmussen er udnævnt som bestyrelsesformand hos Lilje-Huset A/S og Lilje-Invest A/S i stedet for Berner Ladegaard, der forbliver en del af bestyrelsen. Les artikkel
19. april · building-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 16Lars Rasmussen er udnævnt som bestyrelsesformand hos Lilje-Huset A/S og Lilje-Invest A/S i stedet for Berner Ladegaard, der forbliver en del af bestyrelsen. Les artikkel
3. aprilUnderskudd på DKK 43.622 LILJE-INVEST A/SLILJE-INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Rasmussen er styreleder.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 22 mio.LILJE-HUSET A/SLILJE-HUSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Rasmussen er styreleder.Se mere
22. marsLars Rasmussen blir med i styretLILJE-INVEST A/SLars Rasmussen blir med i styret for LILJE-INVEST A/S.Se mere
22. marsLars Rasmussen blir med i styretLILJE-HUSET A/SLars Rasmussen blir med i styret for LILJE-HUSET A/S.Se mere
19. februarAdresseendringKLINT-FONDENKLINT-FONDEN flytter fra Odense C til Odense N. Lars Rasmussen er styreleder.Se mere
6. februarUnderskudd på DKK 85.232 BIOMETER INTERNATIONAL A/SBIOMETER INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Rasmussen er styreleder.Se mere