10. juliAnders Hundevad Knudsen forlater styretEususo-Denmark ApSAnders Hundevad Knudsen forlater styret for Eususo-Denmark ApS etter en periode på 1 år. Lars Rosgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juliUnderskudd på DKK 150.834 Eususo-Denmark ApSEususo-Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Rosgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juniEndring i eierkretsenEususo-Denmark ApSAnders Hundevad Knudsen er ikke lenger registrert som reell eier av Eususo-Denmark ApS. Lars Rosgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. mars · erhvervplus.dkHolsteds unikke grønne løsning pakkes i tre containere og eksporteres til kæmpeland: Det er en aftale til et tocifret millionbeløbLars Rosgaard, direktør ved EUSUSO, Lars Ravn Nielsen, direktør i Gemidan Ecogi A/S, Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Derya Topcu. Les artikkel
31. desember 2023Endring i eierkretsenRAVNSTRUP EKSPORTSTALD A/SLars Rosgaard øker sitt reelle eierskap av RAVNSTRUP EKSPORTSTALD A/S.Se mere
21. desember 2023Endring i eierkretsenSelskabet af 30.08.2021 ApSLars Rosgaard er ikke lenger registrert som reell eier av Selskabet af 30.08.2021 ApS.Se mere
15. november 2023 · viborg-folkeblad.dkFald i tallene: Lars Rosgaard Holding ApS i Viborg ryger fra overskud til millionunderskudLars Rosgaard Holding ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 maj 2022 til 30 april 2023. Les artikkel
15. november 2023Underskudd på DKK 2,1 mio.LARS ROSGAARD HOLDING ApSLARS ROSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Lars Rosgaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2023Underskudd på DKK 2,0 mio.Kaj Rosgaard & Sønner ApSKaj Rosgaard & Sønner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Lars Rosgaard eier 51% av virksomheten.Se mere
12. november 2023Underskudd på DKK 2,3 mio.ROSGAARD A/SROSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Lars Rosgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2023Overskudd på DKK 61.196 RAVNSTRUP EKSPORTSTALD A/SRAVNSTRUP EKSPORTSTALD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Lars Rosgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2023Underskudd på DKK 209.823 NORDJYSK SMÅGRISESALG ApSNORDJYSK SMÅGRISESALG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Lars Rosgaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2023AdresseendringSelskabet af 30.08.2021 ApSSelskabet af 30.08.2021 ApS flytter fra Viborg til Aalborg. Lars Rosgaard eier 25,5% av virksomheten.Se mere
4. juli 2023Underskudd på DKK 21.985 Eususo-Denmark ApSEususo-Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Rosgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 8.804 Selskabet af 30.08.2021 ApSSelskabet af 30.08.2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Rosgaard eier 25,5% av virksomheten.Se mere
12. juni 2023 · JydskeVestkystenEuropas største transportør af levende grise får 13 vogntog mere: - Når vi går sammen, kører vi færre kilometer med tomme lastbilerDet er Lars Rosgaard, der som direktør har haft ansvaret for forhandlingerne på familien Rosgaards vegne. Les artikkel
1. juni 2023 · Mobility WatchDanish Crown-ejet transportvirksomhed køber opDen nuværende direktør for selskabet, Lars Rosgaard, følger med over i SPF-Danmark, ”for at sikre en glidende overgang af de eksisterende aftaler.” ”Da vi fik en henvendelse fra SPF-Danmark, satte vi os ned og tog en snak om mulighederne og blev hurtigt enige om at gå videre. Les artikkel
1. juni 2023 · MaskinbladetSPF-Danmark overtager RosgaardDer er i forbindelse med handlen aftalt, at Lars Rosgaard følger med over i SPF-Danmark for at sikre en glidende overgang af de eksisterende aftaler fra Rosgaard A/S og Nordjysk Smågrisesalg ApS til SPF-Danmark. Les artikkel
25. mai 2023Lars Rosgaard slutter som adm. direktørSelskabet af 12.08.2020 ApSLars Rosgaard slutter som adm. direktør i Selskabet af 12.08.2020 ApS.Se mere
12. mai 2023Lars Rosgaard forlater styretSelskabet af 30.08.2021 ApSLars Rosgaard forlater styret for Selskabet af 30.08.2021 ApS etter en periode på 2 år.Se mere