2. juliOverskudd på DKK 527.716 ADMG ApSADMG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 114.871 LRJ-Holding ApSLRJ-Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Ruggaard Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januarAdresseendringLRJ-Holding ApSLRJ-Holding ApS flytter fra Jyllinge til København SV. Lars Ruggaard Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januarJens Dalsgaard Løgstrup blir med i styretADMG Group ApSJens Dalsgaard Løgstrup blir med i styret for ADMG Group ApS. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
24. januarJens Dalsgaard Løgstrup blir med i styretADMG ApSJens Dalsgaard Løgstrup blir med i styret for ADMG ApS. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. september 2023Michael Buur Hove blir med i styretADMG ApSMichael Buur Hove blir med i styret for ADMG ApS. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 253.806 ADMG ApSADMG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 4.765 LRJ-Holding ApSLRJ-Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Ruggaard Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 59.232 ADMG Group ApSADMG Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
4. august 2022AdresseendringADMG ApSADMG ApS flytter fra Holstebro til Silkeborg. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
11. juli 2022Underskudd på DKK 58.925 ADMG Group ApSADMG Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. februar 2021 til 31. desember 2021. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
8. juli 2022Underskudd på DKK 832.227 ADMG ApSADMG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
8. juli 2022Underskudd på DKK 207.954 LRJ-Holding ApSLRJ-Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Ruggaard Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Claus Bo Lauridsen forlater styretADMG ApSClaus Bo Lauridsen forlater styret for ADMG ApS etter en periode på 1 år. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. juli 2021Overskudd på DKK 166.739 LRJ-Holding ApSLRJ-Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Ruggaard Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021 · Dagbladet Holstebro-StruerFriske tal: Konsulentvirksomhed i Mejrup får plusI sidste ende er Henrik Andkjær Iversen,Lars Ruggaard Jakobsen,Klaus Beenfeldt de dominerende ejere. Les artikkel
1. juli 2021Overskudd på DKK 549.897 ADMG ApSADMG ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. mars 2021Claus Bo Lauridsen blir med i styretADMG ApSClaus Bo Lauridsen blir med i styret for ADMG ApS. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
9. februar 2021StiftelseADMG Group ApSADMG Group ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. mars 2020Henrik Andkjær Iversen blir med i styretADMG ApSHenrik Andkjær Iversen blir med i styret for ADMG ApS. Lars Ruggaard Jakobsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere