10. juniLars Saquero Møller blir med i styretIngemann Components A/SLars Saquero Møller blir med i styret for Ingemann Components A/S.Se mere
10. juniEndring i eierkretsenIngemann Components A/SNiels Ingemann Møller er ikke lenger registrert som reell eier av Ingemann Components A/S. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
4. juniEndring i eierkretsenINGEMANN A/S AF 1989Niels Ingemann Møller reduserer sitt reelle eierskap av INGEMANN A/S AF 1989. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
16. januarUnderskudd på DKK 14.683 Lars Saquero Møller Holding ApSLars Saquero Møller Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
16. januarOverskudd på DKK 599.340 Ingemann Data A/SIngemann Data A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
16. januarUnderskudd på DKK 5,1 mio.INGEMANN SUPPLY A/SINGEMANN SUPPLY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
16. januarOverskudd på DKK 5,4 mio.INGEMANN A/S AF 1989INGEMANN A/S AF 1989 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarOverskudd på DKK 6,0 mio.Ingemann Components A/SIngemann Components A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2023Underskudd på DKK 349.899 Ingemann Packaging A/SIngemann Packaging A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Saquero Møller er medlem av styret.Se mere
30. september 2023Lars Saquero Møller forlater ledelsenIngemann Property ApSLars Saquero Møller forlater ledelsen for Ingemann Property ApS etter en periode på 1 år.Se mere
12. september 2023AdresseendringIngemann Components A/SIngemann Components A/S flytter fra Roskilde til Bjæverskov. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2023AdresseendringIngemann Packaging A/SIngemann Packaging A/S flytter fra Bjæverskov til Roskilde. Lars Saquero Møller er medlem av styret.Se mere
12. september 2023Ny bransje: Ikke-specialiseret engroshandelIngemann Packaging A/STidligere bransje: Fremstilling af andre plastprodukter. Lars Saquero Møller er medlem av styret.Se mere
31. mai 2023Endring i eierkretsenIngemann Data A/SNiels Ingemann Møller reduserer sitt reelle eierskap av Ingemann Data A/S. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2023Underskudd på DKK 24.473 Lars Saquero Møller Holding ApSLars Saquero Møller Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Underskudd på DKK 1,2 mio.INGEMANN A/S AF 1989INGEMANN A/S AF 1989 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2023Underskudd på DKK 965.179 INGEMANN SUPPLY A/SINGEMANN SUPPLY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2023Underskudd på DKK 6,4 mio.Ingemann Data A/SIngemann Data A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2023Underskudd på DKK 476.655 Ingemann Packaging A/SIngemann Packaging A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Lars Saquero Møller er medlem av styret.Se mere
2. januar 2023Overskudd på DKK 396.853 Ingemann Property ApSIngemann Property ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Lars Saquero Møller er medlem af ledelsen.Se mere