3. juliUnderskudd på DKK 82.813 LESA Handel ApSLESA Handel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 16.967 Molsen Holding ApSMolsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. september 2022 til 31. desember 2023. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 162.153 HR Company ApSHR Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Underskudd på DKK 54.702 LESA Handel ApSLESA Handel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 119.604 HR Company ApSHR Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2023Endring i eierkretsenHR Company ApSLars Schou Otkjær øker sitt reelle eierskap av HR Company ApS.Se mere
12. januar 2023Tage Malling blir med i styretHR Company ApSTage Malling erstatter Line Østergaard Tranholm i styret for HR Company ApS etter en periode på 4 år. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Lars Schou Otkjær blir med i ledelsenHR Company ApSLars Schou Otkjær erstatter Line Østergaard Tranholm i ledelsen for HR Company ApS etter en periode på 4 år.Se mere
23. september 2022StiftelseMolsen Holding ApSMolsen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 17.537 LESA Handel ApSLESA Handel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2022Overskudd på DKK 153.640 HR Company ApSHR Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Schou Otkjær eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. april 2022Endring i eierkretsenHR Company ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av HR Company ApS. Lars Schou Otkjær eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
30. mars 2022AdresseendringLESA Handel ApSLESA Handel ApS flytter fra Hørning til Skanderborg. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2021Underskudd på DKK 275.723 HR Company ApSHR Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Schou Otkjær eier 33,3% av virksomheten.Se mere
12. juli 2021Overskudd på DKK 78.828 LESA Handel ApSLESA Handel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2021AdresseendringHR Company ApSHR Company ApS flytter fra Aarhus N til Lystrup. Lars Schou Otkjær eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. september 2020Overskudd på DKK 65.546 LESA Handel ApSLESA Handel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2020Underskudd på DKK 547.748 HR Company ApSHR Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Schou Otkjær eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. juni 2019Overskudd på DKK 225 LESA Handel ApSLESA Handel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Schou Otkjær er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2019Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseHR Company ApSTidligere bransje: Arbejdsformidlingskontorer. Lars Schou Otkjær eier 33,3% av virksomheten.Se mere