28. maiLars Sejer Sørensen forlater styretMosegårdsvænget 21 ApSLars Sejer Sørensen forlater styret for Mosegårdsvænget 21 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. maiAdam Nederby Falbert blir med i ledelsenMosegårdsvænget 21 ApSAdam Nederby Falbert erstatter Lars Sejer Sørensen i ledelsen for Mosegårdsvænget 21 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. maiEndring i eierkretsenMosegårdsvænget 21 ApSLars Sejer Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Mosegårdsvænget 21 ApS.Se mere
7. maiAdresseendringEVENTYR INVEST A/SEVENTYR INVEST A/S flytter fra Tranbjerg J til Hasselager. Lars Sejer Sørensen er styreleder.Se mere
7. maiAdresseendringEVENTYRSPORT A/SEVENTYRSPORT A/S flytter fra Tranbjerg J til Hasselager. Lars Sejer Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiAdresseendringLARS SEJER SØRENSEN HOLDING ApSLARS SEJER SØRENSEN HOLDING ApS flytter fra Tranbjerg J til Hasselager. Lars Sejer Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiAdresseendringMosegårdsvænget 3 ApSMosegårdsvænget 3 ApS flytter fra Tranbjerg J til Hasselager. Lars Sejer Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. marsDorte Krogh forlater styretEVENTYRSPORT A/SDorte Krogh forlater styret for EVENTYRSPORT A/S etter en periode på 4 måneder. Lars Sejer Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2023 · detailwatch.dkOutdoorkæde får første underskud i ni år efter "dobbelt slag" – tror på plus i år”Det har ikke været det år, vi forventede," siger adm. direktør og ejer af Eventyrsport, Lars Sejer Sørensen. Les artikkel
11. desember 2023Underskudd på DKK 11.700 Mosegårdsvænget 3 ApSMosegårdsvænget 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. januar 2022 til 30. juni. Lars Sejer Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 4.829 EVENTYR INVEST A/SEVENTYR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Sejer Sørensen er styreleder.Se mere
8. desember 2023Underskudd på DKK 2,4 mio.EVENTYRSPORT A/SEVENTYRSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Sejer Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2023Underskudd på DKK 1,8 mio.LARS SEJER SØRENSEN HOLDING ApSLARS SEJER SØRENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Sejer Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2023Dorte Krogh blir med i styretEVENTYRSPORT A/SDorte Krogh blir med i styret for EVENTYRSPORT A/S. Lars Sejer Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2023Overskudd på DKK 22.255 Superstainable ApSSuperstainable ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Lars Sejer Sørensen eier 16,3% av virksomheten.Se mere
11. mai 2023 · FDF Frivilligt Drenge- og Pige-ForbundGå på jagt i PLUS-sortimentetLars Sejer Sørensen har som direktør for Eventyrsport været med til at udvælge produkterne i PLUS-sortimentet, så de dækker fra top til få og inderst til yderst til alle køn og aldersgrupper. Les artikkel
9. februar 2023 · FDF Frivilligt Drenge- og Pige-ForbundNyt og unikt samarbejde med EventyrsportLars S. SørensenLes artikkel
29. november 2022 · DetailwatchOutdoorkæde vokser i "turbulent" år – fyldte lagre skaber "ekstremt hård konkurrence"Inden corona lå prisen for at få en container hjem fra Kina i omegnen af 2500 dollar, fortæller Lars Sejer Sørensen - og under krisen voksede fragtprisen til mellem 15.000-20.000 dollar. Les artikkel
25. november 2022Overskudd på DKK 8,1 mio.EVENTYRSPORT A/SEVENTYRSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Sejer Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2022Overskudd på DKK 8,0 mio.LARS SEJER SØRENSEN HOLDING ApSLARS SEJER SØRENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Sejer Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere