3. juni 2020Lars Skovgaard Hansen forlater ledelsenSE BLUE RENEWABLES GP ApSLars Skovgaard Hansen forlater ledelsen for SE BLUE RENEWABLES GP ApS etter en periode på 3 år.Se mere
27. februar 2020 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerSE Blue Renewables GP DK ApS Uffe Bak-Aagaard, Jens Rasmussen og Jesper Brøchner Thing er indtrådt i direktionen hos SE Blue Renewables GP DK ApS i stedet for Rasmus Sielemann Christensen, Lars Skovgaard Hansen, Gert Vinther Jørgensen, Christian Schleisner Krogsgaard og Henrik Nøhr Poulsen (kilde: Les artikkel
25. februar 2020Overskudd på DKK 0 SE BLUE RENEWABLES GP ApSSE BLUE RENEWABLES GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Skovgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2020Lars Skovgaard Hansen forlater styretSE BLUE RENEWABLES DK P/SLars Skovgaard Hansen forlater styret for SE BLUE RENEWABLES DK P/S etter en periode på 3 år.Se mere
20. februar 2020Lars Skovgaard Hansen forlater styretSE BLUE RENEWABLES K/SLars Skovgaard Hansen forlater styret for SE BLUE RENEWABLES K/S etter en periode på 3 år.Se mere
20. februar 2020Lars Skovgaard Hansen forlater ledelsenSE BLUE RENEWABLES GP DK ApSLars Skovgaard Hansen forlater ledelsen for SE BLUE RENEWABLES GP DK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. november 2019Palle Hinze Jensen forlater ledelsenSE BLUE RENEWABLES K/SPalle Hinze Jensen forlater ledelsen for SE BLUE RENEWABLES K/S etter en periode på 3 år. Lars Skovgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
1. november 2019Palle Hinze Jensen forlater ledelsenSE BLUE RENEWABLES DK P/SPalle Hinze Jensen forlater ledelsen for SE BLUE RENEWABLES DK P/S etter en periode på 3 år. Lars Skovgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
13. mai 2019Overskudd på DKK 0 SE BLUE RENEWABLES GP DK ApSSE BLUE RENEWABLES GP DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Skovgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2019Overskudd på DKK 61 mio.SE BLUE RENEWABLES K/SSE BLUE RENEWABLES K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Skovgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
10. mai 2019Overskudd på DKK 62 mio.SE BLUE RENEWABLES DK P/SSE BLUE RENEWABLES DK P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Skovgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
10. mai 2019Overskudd på DKK 0 SE BLUE RENEWABLES GP ApSSE BLUE RENEWABLES GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Skovgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2018Overskudd på DKK 51 mio.SE BLUE RENEWABLES DK P/SSE BLUE RENEWABLES DK P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Skovgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2018Overskudd på DKK 0 SE BLUE RENEWABLES GP ApSSE BLUE RENEWABLES GP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Skovgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2018Overskudd på DKK 24 mio.SE BLUE RENEWABLES K/SSE BLUE RENEWABLES K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Skovgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2018Overskudd på DKK 0 SE BLUE RENEWABLES GP DK ApSSE BLUE RENEWABLES GP DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Skovgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2018Christian Schleisner Krogsgaard blir med i styretSE BLUE RENEWABLES DK P/SChristian Schleisner Krogsgaard erstatter Jacob Lise Lyngsgaard i styret for SE BLUE RENEWABLES DK P/S etter en periode på 2 år. Lars Skovgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mars 2018Christian Schleisner Krogsgaard blir med i styretSE BLUE RENEWABLES K/SChristian Schleisner Krogsgaard erstatter Jacob Lise Lyngsgaard i styret for SE BLUE RENEWABLES K/S etter en periode på 2 år. Lars Skovgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mars 2018Christian Schleisner Krogsgaard blir med i ledelsenSE BLUE RENEWABLES GP DK ApSChristian Schleisner Krogsgaard erstatter Jacob Lise Lyngsgaard i ledelsen for SE BLUE RENEWABLES GP DK ApS etter en periode på 2 år. Lars Skovgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2018Christian Schleisner Krogsgaard blir med i ledelsenSE BLUE RENEWABLES GP ApSChristian Schleisner Krogsgaard erstatter Jacob Lise Lyngsgaard i ledelsen for SE BLUE RENEWABLES GP ApS etter en periode på 2 år. Lars Skovgaard Hansen er medlem af ledelsen.Se mere