Lars Slipsager Reugboe har været i direktionen for SYDDANSK TAGDÆKNING A/S siden 2012 og er desuden direktør i EJENDOMSSELSKABET SYDDANSK TAGDÆKNING ApS og Syddansk Tagservice ApS.
EJENDOMSSELSKABET SYDDANSK TAGDÆKNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Slipsager Reugboe er medlem af ledelsen.
LARS SLIPSAGER REUGBOE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Slipsager Reugboe er medlem af ledelsen.
LARS SLIPSAGER REUGBOE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Lars Slipsager Reugboe er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET SYDDANSK TAGDÆKNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Lars Slipsager Reugboe er medlem af ledelsen.