22. juli 1992Lars Søegaard Nielsen forlater styretFONDEN AF 27.10.1984Lars Søegaard Nielsen forlater styret for FONDEN AF 27.10.1984 etter en periode på 4 år.Se mere
22. juli 1992Lars Søegaard Nielsen forlater styretFONDEN TIL FREMME AF EKSPERIMENTELCANCERFORSKNINGLars Søegaard Nielsen forlater styret for FONDEN TIL FREMME AF EKSPERIMENTELCANCERFORSKNING etter en periode på 6 år.Se mere
19. april 1988Lars Søegaard Nielsen blir med i styretFONDEN AF 27.10.1984Lars Søegaard Nielsen blir med i styret for FONDEN AF 27.10.1984.Se mere
19. april 1988Ny status NORMALFONDEN AF 27.10.1984Tidligere status: Ukjent. Lars Søegaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. oktober 1986Lars Søegaard Nielsen blir med i styretFONDEN TIL FREMME AF EKSPERIMENTELCANCERFORSKNINGLars Søegaard Nielsen blir med i styret for FONDEN TIL FREMME AF EKSPERIMENTELCANCERFORSKNING.Se mere
27. oktober 1986Ny status NORMALFONDEN TIL FREMME AF EKSPERIMENTELCANCERFORSKNINGTidligere status: Ukjent. Lars Søegaard Nielsen er medlem av styret.Se mere