19. juniLars Sønderskov Christensen blir med i styretGPP ARKITEKTER A/SLars Sønderskov Christensen blir med i styret for GPP ARKITEKTER A/S.Se mere
11. marsUnderskudd på DKK 4.384 RVA Holding ApSRVA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2023Underskudd på DKK 11.327 RVA Holding ApSRVA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2022Underskudd på DKK 7.052 RVA Holding ApSRVA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2022Lars Sønderskov Christensen forlater ledelsenLUMO ARKITEKTER ApSLars Sønderskov Christensen forlater ledelsen for LUMO ARKITEKTER ApS etter en periode på 13 år.Se mere
7. mars 2022Endring i eierkretsenLUMO ARKITEKTER ApSLars Sønderskov Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av LUMO ARKITEKTER ApS.Se mere
30. juni 2021AdresseendringRVA Holding ApSRVA Holding ApS flytter til ny adresse i Skanderborg. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2021Overskudd på DKK 149.055 LUMO ARKITEKTER ApSLUMO ARKITEKTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2021Overskudd på DKK 68.833 RVA Holding ApSRVA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2020Overskudd på DKK 91.401 LUMO ARKITEKTER ApSLUMO ARKITEKTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2020Overskudd på DKK 41.179 RVA Holding ApSRVA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2019AdresseendringLUMO ARKITEKTER ApSLUMO ARKITEKTER ApS flytter fra Aarhus C til Brabrand. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2019Overskudd på DKK 19.142 RVA Holding ApSRVA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2019Overskudd på DKK 40.039 LUMO ARKITEKTER ApSLUMO ARKITEKTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2018Overskudd på DKK 88.084 RVA Holding ApSRVA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. august 2017 til 31. desember 2017. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2018Overskudd på DKK 182.166 LUMO ARKITEKTER ApSLUMO ARKITEKTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2017Lars Sønderskov Christensen forlater ledelsenLUMO Holding ApSLars Sønderskov Christensen forlater ledelsen for LUMO Holding ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
11. oktober 2017StiftelseRVA Holding ApSRVA Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2017StiftelseLUMO Holding ApSLUMO Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2017Underskudd på DKK 301.460 LUMO ARKITEKTER ApSLUMO ARKITEKTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Sønderskov Christensen er medlem af ledelsen.Se mere