1. juliUnderskudd på DKK 20.116 Hvejsel Østergaard A/SHvejsel Østergaard A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Teglgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 252.874 JENS JENSEN, GIVE A/SJENS JENSEN, GIVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Teglgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 604.617 Teglgaard Jensen Ejendomme A/STeglgaard Jensen Ejendomme A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Teglgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 142.291 KJELKÆR HOVEDGAARD A/SKJELKÆR HOVEDGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Teglgaard Jensen eier 44% av virksomheten.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 214.915 St. Mindstrup A/SSt. Mindstrup A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Teglgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 2,8 mio.LARS JENSEN GIVE ApSLARS JENSEN GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Teglgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 284.509 HVOLGAARD LANDBRUG A/SHVOLGAARD LANDBRUG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Teglgaard Jensen eier 49% av virksomheten.Se mere
17. maiOverskudd på DKK 2,0 mio.Kapow Auktioner A/SKapow Auktioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Teglgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023AdresseendringKapow Auktioner A/SKapow Auktioner A/S flytter fra Østbirk til Herning. Lars Teglgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2023Lars Teglgaard Jensen blir med i styretKapow Auktioner A/SLars Teglgaard Jensen blir med i styret for Kapow Auktioner A/S.Se mere
9. november 2023Lars Teglgaard Jensen blir med i ledelsenKapow Auktioner A/SLars Teglgaard Jensen erstatter Jannik Pedersen Faurschou i ledelsen for Kapow Auktioner A/S etter en periode på 2 år.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 2,9 mio.LARS JENSEN GIVE ApSLARS JENSEN GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Teglgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 53.116 St. Mindstrup A/SSt. Mindstrup A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Teglgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Underskudd på DKK 388.777 Hvejsel Østergaard A/SHvejsel Østergaard A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Teglgaard Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Underskudd på DKK 589.305 JENS JENSEN, GIVE A/SJENS JENSEN, GIVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Teglgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 902.699 Teglgaard Jensen Ejendomme A/STeglgaard Jensen Ejendomme A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Teglgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.HVOLGAARD LANDBRUG A/SHVOLGAARD LANDBRUG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Teglgaard Jensen eier 49% av virksomheten.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.KJELKÆR HOVEDGAARD A/SKJELKÆR HOVEDGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Teglgaard Jensen eier 44% av virksomheten.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 818.711 Kapow Auktioner A/SKapow Auktioner A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. februar 2022 til 31. desember 2022. Lars Teglgaard Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
6. februar 2023 · Effektivt LandbrugHammerslag på internettet: - Det skal være en succes for både køber og sælgerI 2022 blev Kapow Auktioner A/S stiftet af det nuværende ejerskab, der foruden Jannik Faurschou er Lars Jensen og Peter Jensen. Les artikkel