19. augustLars Thorsen forlater styretDRK Shanghai Invest ApSLars Thorsen forlater styret for DRK Shanghai Invest ApS etter en periode på 8 år.Se mere
19. augustJens Sehested Krogh forlater ledelsenDRK Shanghai Invest ApSJens Sehested Krogh forlater ledelsen for DRK Shanghai Invest ApS etter en periode på 8 år. Lars Thorsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
19. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGDRK Shanghai Invest ApSTidligere status: Normal. Lars Thorsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
25. juli 2023Underskudd på DKK 597 DRK Shanghai Invest ApSDRK Shanghai Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Thorsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. juli 2022Underskudd på DKK 6.480 DRK Shanghai Invest ApSDRK Shanghai Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Thorsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. juli 2021Overskudd på DKK 2.939 DRK Shanghai Invest ApSDRK Shanghai Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Thorsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.DRK Shanghai Invest ApSTidligere bransje: Uoplyst. Lars Thorsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 163 DRK Shanghai Invest ApSDRK Shanghai Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Thorsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
28. oktober 2019Gert Borrits Christensen forlater styretDRK Shanghai Invest ApSGert Borrits Christensen forlater styret for DRK Shanghai Invest ApS etter en periode på 3 år. Lars Thorsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
12. juli 2019Underskudd på DKK 1.232 DRK Shanghai Invest ApSDRK Shanghai Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Thorsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
21. juni 2018Underskudd på DKK 18.513 DRK Shanghai Invest ApSDRK Shanghai Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. desember 2016 til 31. desember 2017. Lars Thorsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. desember 2016StiftelseDRK Shanghai Invest ApSDRK Shanghai Invest ApS stiftes i bransjen uoplyst. Lars Thorsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere