1. augustEndring i eierkretsenVALENTIN BRANDS ApSMikael André Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av VALENTIN BRANDS ApS. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2023Underskudd på DKK 282.241 VALENTIN BRANDS ApSVALENTIN BRANDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2023Underskudd på DKK 1,5 mio.L.C. VALENTIN HOLDING ApSL.C. VALENTIN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2023Overskudd på DKK 39.672 VALENTIN VIN ApSVALENTIN VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2023Underskudd på DKK 3,3 mio.VALENTIN EJENDOMME ApSVALENTIN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 408.376 Raw Solution ApSRaw Solution ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Endring i eierkretsenVALENTIN BRANDS ApSLars Valentin reduserer sitt reelle eierskap av VALENTIN BRANDS ApS.Se mere
29. mars 2023AdresseendringRaw Solution ApSRaw Solution ApS flytter fra Brønderslev til Nørresundby. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2023Lars Valentin blir med i ledelsenRaw Solution ApSLars Valentin blir med i ledelsen for Raw Solution ApS.Se mere
17. februar 2023Endring i eierkretsenRaw Solution ApSLars Valentin registrert som reell eier av Raw Solution ApS.Se mere
10. desember 2022Overskudd på DKK 4,0 mio.L.C. VALENTIN HOLDING ApSL.C. VALENTIN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2022Overskudd på DKK 4.739 VALENTIN VIN ApSVALENTIN VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2022Underskudd på DKK 429.533 VALENTIN BRANDS ApSVALENTIN BRANDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 8,6 mio.VALENTIN EJENDOMME ApSVALENTIN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2021Overskudd på DKK 5,1 mio.L.C. VALENTIN HOLDING ApSL.C. VALENTIN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2021Underskudd på DKK 14.070 VALENTIN VIN ApSVALENTIN VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2021Underskudd på DKK 605.963 VALENTIN BRANDS ApSVALENTIN BRANDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2021Lars Valentin forlater styretVALENTIN VIN ApSLars Valentin forlater styret for VALENTIN VIN ApS etter en periode på 9 år.Se mere
27. september 2021Overskudd på DKK 11 mio.VALENTIN EJENDOMME ApSVALENTIN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2021 · Brønderslev AvisValentin Brands styrker den gode relation til kunderneOpstartsfasen hos Valentin Brands rummer historien om den passionerede iværksætter fra Nordjylland, Lars Valentin, som ønskede at levere hverdagsluksus til priser, man normalt ikke forbinder med luksus. Les artikkel