5. augustOverskudd på DKK 23.051 HKL Service ApSHKL Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Wilk Røhrmann eier 55,5% av virksomheten.Se mere
2. augustOverskudd på DKK 172.727 LWR Holding ApSLWR Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Wilk Røhrmann er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustUnderskudd på DKK 14 mio.Housekeepr ApSHousekeepr ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Wilk Røhrmann eier 55,5% av virksomheten.Se mere
11. juliOverskudd på DKK 4,7 mio.C.C Rengøring & Facility ApSC.C Rengøring & Facility ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Wilk Røhrmann er medlem af ledelsen.Se mere
13. marsEndring i eierkretsenHousekeepr ApS3 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av Housekeepr ApS. Lars Wilk Røhrmann eier fortsat 55,5% av virksomheten.Se mere
31. januarEndring i eierkretsenC.C Rengøring & Facility ApSLars Wilk Røhrmann registrert som reell eier av C.C Rengøring & Facility ApS.Se mere
31. januarEndring i eierkretsenHousekeepr ApSLars Wilk Røhrmann registrert som reell eier av Housekeepr ApS.Se mere
31. januarEndring i eierkretsenHKL Service ApSLars Wilk Røhrmann registrert som reell eier av HKL Service ApS.Se mere
31. januarEndring i eierkretsenLWR Holding ApSLars Wilk Røhrmann registrert som reell eier av LWR Holding ApS.Se mere
31. januarAdresseendringLWR Holding ApSLWR Holding ApS flytter fra København K til Glostrup. Lars Wilk Røhrmann er medlem af ledelsen.Se mere
30. januarLars Wilk Røhrmann blir med i ledelsenLWR Holding ApSLars Wilk Røhrmann erstatter Jens Aabye Dam i ledelsen for LWR Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. januarLars Wilk Røhrmann blir med i ledelsenC.C Rengøring & Facility ApSLars Wilk Røhrmann erstatter Jens Aabye Dam i ledelsen for C.C Rengøring & Facility ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
30. januarNytt navn: LWR Holding ApSHousekeepr Holding ApSHousekeepr Holding ApS skifter navn til LWR Holding ApS. Lars Wilk Røhrmann er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2018Lars Wilk Røhrmann slutter som adm. direktørLWR HOLDING IVSLars Wilk Røhrmann slutter som adm. direktør i LWR HOLDING IVS.Se mere
6. september 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLWR HOLDING IVSTidligere status: Normal. Lars Wilk Røhrmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. august 2018Lars Wilk Røhrmann slutter som adm. direktørR.R. Invest IVSLars Wilk Røhrmann slutter som adm. direktør i R.R. Invest IVS.Se mere
20. september 2017Underskudd på DKK 436.356 LWR HOLDING IVSLWR HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Wilk Røhrmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. september 2017Overskudd på DKK 117.000 R.R. Invest IVSR.R. Invest IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lars Wilk Røhrmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. september 2017Ny status NORMALR.R. Invest IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lars Wilk Røhrmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. september 2017Ny status NORMALLWR HOLDING IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lars Wilk Røhrmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere