3. januarOverskudd på DKK 3,3 mio.Wittendorff Holding ApSWittendorff Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Wittendorff Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2023Overskudd på DKK 75.720 Toldbodgade 19 ApSToldbodgade 19 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Lars Wittendorff Petersen er medlem av styret.Se mere
18. november 2023Underskudd på DKK 103.561 EM-Byg ApSEM-Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Lars Wittendorff Petersen er medlem av styret.Se mere
18. november 2023Overskudd på DKK 4.576 JALA Invest ApSJALA Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Lars Wittendorff Petersen eier 50% av virksomheten.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.THYGES VVS ApSTHYGES VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Lars Wittendorff Petersen eier 30% av virksomheten.Se mere
13. januar 2023AdresseendringToldbodgade 19 ApSToldbodgade 19 ApS flytter til ny adresse i Nykøbing F. Lars Wittendorff Petersen er medlem av styret.Se mere
5. januar 2023Lars Wittendorff Petersen blir med i styretTHYGES VVS ApSLars Wittendorff Petersen blir med i styret for THYGES VVS ApS.Se mere
5. januar 2023David Andersen blir med i ledelsenTHYGES VVS ApSDavid Andersen blir med i ledelsen for THYGES VVS ApS. Lars Wittendorff Petersen eier 30% av virksomheten.Se mere
5. januar 2023Endring i eierkretsenTHYGES VVS ApSLars Wittendorff Petersen registrert som reell eier av THYGES VVS ApS.Se mere
5. januar 2023AdresseendringTHYGES VVS ApSTHYGES VVS ApS flytter fra Nykøbing F til Væggerløse. Lars Wittendorff Petersen eier 30% av virksomheten.Se mere
5. januar 2023Nytt navn: THYGES VVS ApSChristian Sommer ApSChristian Sommer ApS skifter navn til THYGES VVS ApS. Lars Wittendorff Petersen eier 30% av virksomheten.Se mere
2. januar 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.Wittendorff Holding ApSWittendorff Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Lars Wittendorff Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2022Overskudd på DKK 296 Toldbodgade 19 ApSToldbodgade 19 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Lars Wittendorff Petersen er medlem av styret.Se mere
28. november 2022Overskudd på DKK 830.673 EM-Byg ApSEM-Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Lars Wittendorff Petersen er medlem av styret.Se mere
23. november 2022Overskudd på DKK 109.848 JALA Invest ApSJALA Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Lars Wittendorff Petersen eier 50% av virksomheten.Se mere
3. januar 2022Overskudd på DKK 2,5 mio.Wittendorff Holding ApSWittendorff Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Lars Wittendorff Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Martin Allert Poulsen blir med i ledelsenPro-Staal ApSMartin Allert Poulsen erstatter Lars Wittendorff Petersen i ledelsen for Pro-Staal ApS etter en periode på 2 år.Se mere
10. desember 2021Endring i eierkretsenPro-Staal ApSLars Wittendorff Petersen er ikke lenger registrert som reell eier av Pro-Staal ApS.Se mere
7. desember 2021Overskudd på DKK 400.860 Pro-Staal ApSPro-Staal ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. september. Lars Wittendorff Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2021Underskudd på DKK 17.599 JALA Invest ApSJALA Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Lars Wittendorff Petersen eier 50% av virksomheten.Se mere