16. mai 2013Lars-Åke Peter Gustavsson forlater styretSAPA PROFILER A/SLars-Åke Peter Gustavsson forlater styret for SAPA PROFILER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSAPA PROFILER A/SSAPA PROFILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lars-Åke Peter Gustavsson er medlem av styret.Se mere
21. mai 2012Erstatning i styretSAPA PROFILER A/S6 endringer i styret for SAPA PROFILER A/S. Lars-Åke Peter Gustavsson er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2012Ny bransje: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyrSAPA PROFILER A/STidligere bransje: Overfladebehandling af metal. Lars-Åke Peter Gustavsson er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2011AdresseendringSAPA PROFILER A/SSAPA PROFILER A/S flytter fra Grenaa til Risskov. Lars-Åke Peter Gustavsson er medlem av styret.Se mere
20. juli 2011Carsten Busk blir med i styretSAPA PROFILER A/SCarsten Busk erstatter Henrik Stokholm Futtrup i styret for SAPA PROFILER A/S etter en periode på 2 år. Lars-Åke Peter Gustavsson er fortsatt styremedlem.Se mere
20. juli 2011Carsten Busk blir adm. direktørSAPA PROFILER A/SCarsten Busk erstatter Henrik Stokholm Futtrup som adm. direktør i SAPA PROFILER A/S. Lars-Åke Peter Gustavsson er medlem av styret.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSAPA PROFILER A/SSAPA PROFILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lars-Åke Peter Gustavsson er medlem av styret.Se mere
28. februar 2011Lars-Åke Peter Gustavsson blir med i styretSAPA PROFILER A/SLars-Åke Peter Gustavsson blir med i styret for SAPA PROFILER A/S.Se mere