5. februarOverskudd på DKK 84.404 Lars Skyum Holding ApSLars Skyum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lars Øllegaard Skyum er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarUnderskudd på DKK 275.403 Carlounge Holding A/SCarlounge Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lars Øllegaard Skyum er medlem av styret.Se mere
21. desember 2022Underskudd på DKK 9.876 Carlounge Holding A/SCarlounge Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Øllegaard Skyum er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2022Overskudd på DKK 103.258 Lars Skyum Holding ApSLars Skyum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars Øllegaard Skyum er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2021Endring i eierkretsenCL 04092019 ApSLars Øllegaard Skyum er ikke lenger registrert som reell eier av CL 04092019 ApS.Se mere
7. desember 2021Overskudd på DKK 11.656 Lars Skyum Holding ApSLars Skyum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Øllegaard Skyum er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2021Overskudd på DKK 11.173 Carlounge Holding A/SCarlounge Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars Øllegaard Skyum er medlem av styret.Se mere
18. desember 2020Underskudd på DKK 65.141 Lars Skyum Holding ApSLars Skyum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lars Øllegaard Skyum er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2020Overskudd på DKK 4.089 Carlounge Holding A/SCarlounge Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lars Øllegaard Skyum er medlem av styret.Se mere
2. januar 2020Underskudd på DKK 159.196 Lars Skyum Holding ApSLars Skyum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Lars Øllegaard Skyum er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2020Endring i eierkretsenCarlounge Holding A/SUffe Dalsgaard er ikke lenger registrert som reell eier av Carlounge Holding A/S. Lars Øllegaard Skyum er medlem av styret.Se mere
21. oktober 2019AdresseendringCarlounge Holding A/SCarlounge Holding A/S flytter fra Silkeborg til Viby J. Lars Øllegaard Skyum er medlem av styret.Se mere
17. oktober 2019Overskudd på DKK 373.111 Carlounge Holding A/SCarlounge Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lars Øllegaard Skyum er medlem av styret.Se mere
18. september 2019 · Midtjyllands AvisKonkurs i Silkeborg-forretning med eksklusive bilerJeg har sammen med mine øvrige partnere i Car Lounge-regi brugt mange kræfter på at opbygge kendskabet til Car Lounge, hvorfor jeg er glad for, at de øvrige butikker rundt om i landet forsætter deres - i øvrigt sunde - drift og viderefører den gode service til gavn for alle vores kunder, skriver Lars Skyum.Les artikkel
12. september 2019Lars Øllegaard Skyum forlater ledelsenCL 04092019 ApSLars Øllegaard Skyum forlater ledelsen for CL 04092019 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
12. september 2019Ny status UNDER KONKURSCL 04092019 ApSTidligere status: Normal. Lars Øllegaard Skyum eier 100% av virksomheten.Se mere
4. september 2019Nytt navn: CL 04092019 ApSCar Lounge ApSCar Lounge ApS skifter navn til CL 04092019 ApS. Lars Øllegaard Skyum er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2019Ny bransje: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusserLars Skyum Holding ApSTidligere bransje: Uoplyst. Lars Øllegaard Skyum er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2018Overskudd på DKK 3.058 Lars Skyum Holding ApSLars Skyum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Lars Øllegaard Skyum er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2018Overskudd på DKK 136.312 Car Lounge ApSCar Lounge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Lars Øllegaard Skyum er medlem af ledelsen.Se mere