4. januarOverskudd på DKK 402.191 GOMA KONGENSGADE ApSGOMA KONGENSGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januarOverskudd på DKK 347.041 LABN ApSLABN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2022Underskudd på DKK 66.210 LABN ApSLABN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2022Overskudd på DKK 39.302 GOMA KONGENSGADE ApSGOMA KONGENSGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Underskudd på DKK 48.786 LABN ApSLABN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 376.201 GOMA KONGENSGADE ApSGOMA KONGENSGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2020Underskudd på DKK 286.413 GOMA KONGENSGADE ApSGOMA KONGENSGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2020Underskudd på DKK 134.647 LABN ApSLABN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberLABN ApSTidligere bransje: Uoplyst. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2019Underskudd på DKK 1,1 mio.LABN ApSLABN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2019Underskudd på DKK 312.109 GOMA KONGENSGADE ApSGOMA KONGENSGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2018Underskudd på DKK 339.467 LABN ApSLABN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2018Underskudd på DKK 306.359 GOMA KONGENSGADE ApSGOMA KONGENSGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2018Lasse Birch Nielsen blir med i ledelsenGOMA KONGENSGADE ApSLasse Birch Nielsen erstatter Claus Skovsted i ledelsen for GOMA KONGENSGADE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
12. februar 2018Endring i eierkretsenGOMA KONGENSGADE ApSLasse Birch Nielsen øker sitt reelle eierskap av GOMA KONGENSGADE ApS.Se mere
8. januar 2018Underskudd på DKK 267.910 GOMA KONGENSGADE ApSGOMA KONGENSGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017. Lasse Birch Nielsen eier 45% av virksomheten.Se mere
14. desember 2017Underskudd på DKK 255.952 LABN ApSLABN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2016Underskudd på DKK 6.876 LABN ApSLABN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2016Underskudd på DKK 119.837 GOMA KONGENSGADE ApSGOMA KONGENSGADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Lasse Birch Nielsen eier 45% av virksomheten.Se mere
1. juli 2016Endring i eierkretsenGOMA KONGENSGADE ApSLasse Birch Nielsen registrert som reell eier av GOMA KONGENSGADE ApS.Se mere