26. juniOverskudd på DKK 119.336 Midt Vest Trailers ApSMidt Vest Trailers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Emil Rokkjær Skov er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 32.840 Kühlwein Holding ApSKühlwein Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Emil Rokkjær Skov er medlem af ledelsen.Se mere
26. marsAdresseendringRokkjær & Skov Ejendomme ApSRokkjær & Skov Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Holstebro. Lasse Emil Rokkjær Skov er medlem af ledelsen.Se mere
23. februarStiftelseRokkjær & Skov Ejendomme ApSRokkjær & Skov Ejendomme ApS stiftes i bransjen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Lasse Emil Rokkjær Skov er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2023Underskudd på DKK 98.168 Midt Vest Trailers ApSMidt Vest Trailers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Emil Rokkjær Skov er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2023Underskudd på DKK 48.810 Kühlwein Holding ApSKühlwein Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Emil Rokkjær Skov er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2022Hans-Jørgen Kühlwein Kristiansen forlater ledelsenMidt Vest Trailers ApSHans-Jørgen Kühlwein Kristiansen forlater ledelsen for Midt Vest Trailers ApS etter en periode på 1 år. Lasse Emil Rokkjær Skov er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2022Endring i eierkretsenMidt Vest Trailers ApSLasse Emil Rokkjær Skov øker sitt reelle eierskap av Midt Vest Trailers ApS.Se mere
4. mai 2022Underskudd på DKK 12.270 Kühlwein Holding ApSKühlwein Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. desember 2020 til 31. desember 2021. Lasse Emil Rokkjær Skov er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2022Overskudd på DKK 45.404 Midt Vest Trailers ApSMidt Vest Trailers ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. desember 2020 til 31. desember 2021. Lasse Emil Rokkjær Skov er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020StiftelseMidt Vest Trailers ApSMidt Vest Trailers ApS stiftes i bransjen engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. Lasse Emil Rokkjær Skov er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2020StiftelseKühlwein Holding ApSKühlwein Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lasse Emil Rokkjær Skov er medlem af ledelsen.Se mere