26. aprilLasse Fjord Gamborg blir med i ledelsenVision Huse ApSLasse Fjord Gamborg blir med i ledelsen for Vision Huse ApS.Se mere
26. aprilEndring i eierkretsenVision Huse ApSLasse Fjord Gamborg reduserer sitt reelle eierskap av Vision Huse ApS.Se mere
26. aprilNytt navn: Vision Huse ApSByggefirmaet Lasse Gamborg ApSByggefirmaet Lasse Gamborg ApS skifter navn til Vision Huse ApS. Lasse Fjord Gamborg er medlem af ledelsen.Se mere
21. aprilAdresseendringByggefirmaet Lasse Gamborg ApSByggefirmaet Lasse Gamborg ApS flytter fra Herning til Videbæk. Lasse Fjord Gamborg eier 100% av virksomheten.Se mere
15. marsStiftelseVJB-Udestuer ApSVJB-Udestuer ApS stiftes i bransjen fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt. Lasse Fjord Gamborg er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Overskudd på DKK 649.237 Byggefirmaet Lasse Gamborg ApSByggefirmaet Lasse Gamborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg eier 100% av virksomheten.Se mere
19. desember 2023Underskudd på DKK 5.974 LG Ejendomsudvikling ApSLG Ejendomsudvikling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Overskudd på DKK 587.592 Fjord Gamborg Holding ApSFjord Gamborg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2022 · Erhvervplus.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Snejbjerg-virksomheden Byggefirmaet Lasse Gamborg ApSLes artikkel
26. oktober 2022Overskudd på DKK 2.126 LG Ejendomsudvikling ApSLG Ejendomsudvikling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2022Overskudd på DKK 499.126 Byggefirmaet Lasse Gamborg ApSByggefirmaet Lasse Gamborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg eier 100% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2022Overskudd på DKK 454.430 Fjord Gamborg Holding ApSFjord Gamborg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeFjord Gamborg Holding ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Lasse Fjord Gamborg er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2021Overskudd på DKK 460.363 Fjord Gamborg Holding ApSFjord Gamborg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2021Overskudd på DKK 526.157 Byggefirmaet Lasse Gamborg ApSByggefirmaet Lasse Gamborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg eier 100% av virksomheten.Se mere
29. november 2021Overskudd på DKK 3.288 LG Ejendomsudvikling ApSLG Ejendomsudvikling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2020Overskudd på DKK 1,1 mio.Fjord Gamborg Holding ApSFjord Gamborg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2020Underskudd på DKK 654 LG Ejendomsudvikling ApSLG Ejendomsudvikling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.Byggefirmaet Lasse Gamborg ApSByggefirmaet Lasse Gamborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg eier 100% av virksomheten.Se mere
25. september 2019Overskudd på DKK 987.793 Byggefirmaet Lasse Gamborg ApSByggefirmaet Lasse Gamborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lasse Fjord Gamborg eier 100% av virksomheten.Se mere