10. septemberStiftelseNordturn Ejendomme ApSNordturn Ejendomme ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilEndring i eierkretsenGadensgaard Invest ApSLasse Gadensgaard Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Gadensgaard Invest ApS.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 2,4 mio.Nordturn Holding ApSNordturn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 2,4 mio.NORDTURN MASKINFABRIK ApSNORDTURN MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januarLasse Gadensgaard Nielsen forlater ledelsenGadensgaard Invest ApSLasse Gadensgaard Nielsen forlater ledelsen for Gadensgaard Invest ApS etter en periode på 3 år.Se mere
24. januarNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONGadensgaard Invest ApSTidligere status: Normal. Lasse Gadensgaard Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.Nordturn Holding ApSNordturn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.NORDTURN MASKINFABRIK ApSNORDTURN MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 450.466 Gadensgaard Invest ApSGadensgaard Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. juli 2021 til 31. desember 2022. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.Nordturn Holding ApSNordturn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 2,1 mio.NORDTURN MASKINFABRIK ApSNORDTURN MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2021StiftelseGadensgaard Invest ApSGadensgaard Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.Nordturn Holding ApSNordturn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 894.178 NORDTURN MASKINFABRIK ApSNORDTURN MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2020Overskudd på DKK 348.727 NORDTURN MASKINFABRIK ApSNORDTURN MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2020Overskudd på DKK 647.904 Nordturn Holding ApSNordturn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2019Overskudd på DKK 784.739 Nordturn Holding ApSNordturn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2019Overskudd på DKK 787.386 NORDTURN MASKINFABRIK ApSNORDTURN MASKINFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2019Ny bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.Nordturn Holding ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2018Overskudd på DKK 34.000 Nordturn Holding ApSNordturn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lasse Gadensgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere