19. aprilUnderskudd på DKK 717.465 GLOBAL AVIATION CONTRACTORS A/SGLOBAL AVIATION CONTRACTORS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
19. aprilUnderskudd på DKK 14.181 MOPAIR HOLDING A/SMOPAIR HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 296.373 MOPAIR INVEST A/SMOPAIR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
19. aprilUnderskudd på DKK 70.474 FlyGAC A/SFlyGAC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 243.501 MH BYG VEJLE A/SMH BYG VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
21. januarUnderskudd på DKK 10.347 HAVBÆK ApSHAVBÆK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Havbæk Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2023Underskudd på DKK 1,8 mio.MH BYG VEJLE A/SMH BYG VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
17. februar 2023Underskudd på DKK 2,7 mio.MOPAIR HOLDING A/SMOPAIR HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
15. februar 2023Underskudd på DKK 76.737 FlyGAC A/SFlyGAC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
15. februar 2023Underskudd på DKK 763.091 GLOBAL AVIATION CONTRACTORS A/SGLOBAL AVIATION CONTRACTORS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
15. februar 2023Underskudd på DKK 109.976 MOPAIR INVEST A/SMOPAIR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
26. januar 2023Underskudd på DKK 68.241 HAVBÆK ApSHAVBÆK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Havbæk Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022AdresseendringHAVBÆK ApSHAVBÆK ApS flytter til ny adresse i Vejle. Lasse Havbæk Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2022Overskudd på DKK 2,3 mio.MOPAIR HOLDING A/SMOPAIR HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
17. mars 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.MOPAIR INVEST A/SMOPAIR INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
11. mars 2022AdresseendringHAVBÆK ApSHAVBÆK ApS flytter til ny adresse i Vejle. Lasse Havbæk Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2022Underskudd på DKK 114.830 GLOBAL AVIATION CONTRACTORS A/SGLOBAL AVIATION CONTRACTORS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
9. mars 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.MH BYG VEJLE A/SMH BYG VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
9. mars 2022Underskudd på DKK 62.099 FlyGAC A/SFlyGAC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Havbæk Brandt er medlem av styret.Se mere
18. januar 2022Underskudd på DKK 31.921 HAVBÆK ApSHAVBÆK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Havbæk Brandt er medlem af ledelsen.Se mere