11. juliUnderskudd på DKK 10.738 Spirit of Moldova ApSSpirit of Moldova ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 1.002 Bucovina ApSBucovina ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Havndrup Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 13.486 FERNWEH ApSFERNWEH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2023Overskudd på DKK 2.532 Bucovina ApSBucovina ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Havndrup Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juli 2023Underskudd på DKK 13.113 Spirit of Moldova ApSSpirit of Moldova ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. mars 2022 til 31. desember 2022. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 72.515 FERNWEH ApSFERNWEH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 27.962 FERNWEH ApSFERNWEH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2022Overskudd på DKK 3.756 Bucovina ApSBucovina ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Havndrup Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. mars 2022StiftelseSpirit of Moldova ApSSpirit of Moldova ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabFERNWEH ApSFERNWEH IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til FERNWEH ApS. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 152.576 FERNWEH IVSFERNWEH IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 6.419 Bucovina ApSBucovina ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. juli 2019 til 31. desember 2020. Lasse Havndrup Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. desember 2020Endring i eierkretsenBucovina ApSLasse Havndrup Schmidt reduserer sitt reelle eierskap av Bucovina ApS.Se mere
13. mai 2020Underskudd på DKK 141.957 FERNWEH IVSFERNWEH IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2019StiftelseBucovina ApSBucovina ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Lasse Havndrup Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. mai 2019Overskudd på DKK 273.164 FERNWEH IVSFERNWEH IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2018Underskudd på DKK 194.053 FERNWEH IVSFERNWEH IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2017Overskudd på DKK 84.494 FERNWEH IVSFERNWEH IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2016Underskudd på DKK 17.845 FERNWEH IVSFERNWEH IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2015Overskudd på DKK 121.118 FERNWEH IVSFERNWEH IVS offentliggjør regnskap for perioden 20. januar 2014 til 31. desember 2014. Lasse Havndrup Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere