15. augustOverskudd på DKK 1,6 mio.Alex Madsen Ejendomme ApSAlex Madsen Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lasse Larsen Brander er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 246.787 JBV 2 A/SJBV 2 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Larsen Brander er medlem av styret.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 1,0 mio.CASTRO A/SCASTRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Larsen Brander er medlem av styret.Se mere
14. juniUnderskudd på DKK 660.443 JBV 3 A/SJBV 3 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Larsen Brander er medlem av styret.Se mere
8. juniFlordeliza Rosario Christiansen blir med i styretCASTRO A/SFlordeliza Rosario Christiansen blir med i styret for CASTRO A/S. Lasse Larsen Brander er fortsatt styremedlem.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 38.125 Alex Madsen Holding ApSAlex Madsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Larsen Brander er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilUnderskudd på DKK 2,1 mio.Chefmade ApSChefmade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Larsen Brander er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. desember 2023Overskudd på DKK 400.914 JEBA ApSJEBA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Lasse Larsen Brander er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2023Overskudd på DKK 811.410 JEBA Group ApSJEBA Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Lasse Larsen Brander er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. november 2023Underskudd på DKK 149.106 Labra Capital ApSLabra Capital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Lasse Larsen Brander er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2023Overskudd på DKK 140.229 Alex Madsen Ejendomme ApSAlex Madsen Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lasse Larsen Brander er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2023Lasse Larsen Brander forlater ledelsenEjendomsselskabet Alex Madsen ApSLasse Larsen Brander forlater ledelsen for Ejendomsselskabet Alex Madsen ApS etter en periode på 5 år.Se mere
11. juli 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.Chefmade ApSChefmade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Larsen Brander er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.JBV 3 A/SJBV 3 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Larsen Brander er medlem av styret.Se mere
1. juli 2023Overskudd på DKK 2,4 mio.CASTRO A/SCASTRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Larsen Brander er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 81.866 JBV 2 A/SJBV 2 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Larsen Brander er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Jacob Bülov Espensen forlater ledelsenChefmade ApSJacob Bülov Espensen forlater ledelsen for Chefmade ApS etter en periode på 7 år. Lasse Larsen Brander er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2023Henriette Bryder Nielsen blir med i styretCASTRO A/SHenriette Bryder Nielsen blir med i styret for CASTRO A/S. Lasse Larsen Brander er fortsatt styremedlem.Se mere
29. juni 2023Henriette Bryder Nielsen blir med i styretJBV 3 A/SHenriette Bryder Nielsen blir med i styret for JBV 3 A/S. Lasse Larsen Brander er fortsatt styremedlem.Se mere
29. juni 2023Henriette Bryder Nielsen blir med i styretJBV 2 A/SHenriette Bryder Nielsen blir med i styret for JBV 2 A/S. Lasse Larsen Brander er fortsatt styremedlem.Se mere