10. februar 2020Lasse Lundberg Andreasen forlater styretBOOKANAUT ApSLasse Lundberg Andreasen forlater styret for BOOKANAUT ApS etter en periode på 3 år.Se mere
10. februar 2020Lasse Lundberg Andreasen forlater ledelsenBOOKANAUT ApSLasse Lundberg Andreasen forlater ledelsen for BOOKANAUT ApS etter en periode på 3 år.Se mere
15. april 2019Underskudd på DKK 35.367 BOOKANAUT ApSBOOKANAUT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lasse Lundberg Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2018AdresseendringBOOKANAUT ApSBOOKANAUT ApS flytter fra København S til København K. Lasse Lundberg Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2018Underskudd på DKK 103.853 BOOKANAUT ApSBOOKANAUT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lasse Lundberg Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2018Endring i eierkretsenBOOKANAUT ApSJakob Gorm Boman reduserer sitt reelle eierskap av BOOKANAUT ApS. Lasse Lundberg Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2017AdresseendringBOOKANAUT ApSBOOKANAUT ApS flytter til ny adresse i København S. Lasse Lundberg Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2017Underskudd på DKK 204.941 BOOKANAUT ApSBOOKANAUT ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. september 2015 til 31. desember 2016. Lasse Lundberg Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2016Lasse Lundberg Andreasen blir med i styretBOOKANAUT ApSLasse Lundberg Andreasen blir med i styret for BOOKANAUT ApS.Se mere
16. august 2016Lasse Lundberg Andreasen blir med i ledelsenBOOKANAUT ApSLasse Lundberg Andreasen blir med i ledelsen for BOOKANAUT ApS.Se mere
16. august 2016Ny selskapsform AnpartsselskabBOOKANAUT ApSBOOKANAUT IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til BOOKANAUT ApS. Lasse Lundberg Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere