17. juliOverskudd på DKK 103.530 SIMPLER SYSTEMS ApSSIMPLER SYSTEMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juliOverskudd på DKK 622.462 LASSEFAR HOLDING ApSLASSEFAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juliOverskudd på DKK 226.051 SIMPLER ApSSIMPLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2023Endring i eierkretsenHerskind88 ApSLasse Martin Munk-Poulsen registrert som reell eier av Herskind88 ApS.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 351.005 SIMPLER SYSTEMS ApSSIMPLER SYSTEMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 381.807 SIMPLER ApSSIMPLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 521.498 LASSEFAR HOLDING ApSLASSEFAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2022Ny status UNDER KONKURS1PX ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lasse Martin Munk-Poulsen eier 50% av virksomheten.Se mere
22. august 2022Lasse Martin Munk-Poulsen forlater ledelsen1PX ApSLasse Martin Munk-Poulsen forlater ledelsen for 1PX ApS etter en periode på 14 år.Se mere
22. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNING1PX ApSTidligere status: Normal. Lasse Martin Munk-Poulsen eier 50% av virksomheten.Se mere
18. juli 2022Overskudd på DKK 358.904 LASSEFAR HOLDING ApSLASSEFAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2022Underskudd på DKK 243.232 SIMPLER ApSSIMPLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 341.098 SIMPLER SYSTEMS ApSSIMPLER SYSTEMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 961.721 LASSEFAR HOLDING ApSLASSEFAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 467.963 SIMPLER ApSSIMPLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 302.547 SIMPLER SYSTEMS ApSSIMPLER SYSTEMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2021Underskudd på DKK 31.159 1PX ApS1PX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2020AdresseendringSIMPLER SYSTEMS ApSSIMPLER SYSTEMS ApS flytter fra Valby til Hellerup. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2020Underskudd på DKK 174.666 SIMPLER ApSSIMPLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2020Overskudd på DKK 5.600 LASSEFAR HOLDING ApSLASSEFAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lasse Martin Munk-Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere