Lasse Ahm Consult ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Lasse Michael Ahm er adm. direktør i virksomheten.
Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lasse Michael Ahm er medlem av styret.
Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Lasse Michael Ahm er medlem av styret.
Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Lasse Michael Ahm er medlem av styret.
Kim Verner Lisse Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab. Lasse Michael Ahm er medlem av styret.
Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Lasse Michael Ahm er medlem av styret.
Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Lasse Michael Ahm er medlem av styret.