Alment Praktiserende Læge Ynse de Boer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Normann de Boer er medlem af ledelsen.
Alment Praktiserende Læge Ynse de Boer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lasse Normann de Boer er medlem af ledelsen.
Alment Praktiserende Læge Ynse de Boer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lasse Normann de Boer er medlem af ledelsen.