23. maiLasse Offenberg Jensen forlater ledelsenOffenberg & Jensen ApSLasse Offenberg Jensen forlater ledelsen for Offenberg & Jensen ApS etter en periode på 2 år.Se mere
15. aprilEndring i eierkretsenDISPUK ApSLasse Offenberg Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av DISPUK ApS.Se mere
11. aprilOverskudd på DKK 465.310 DISPUK ApSDISPUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Offenberg Jensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
26. april 2023Overskudd på DKK 447.502 DISPUK ApSDISPUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. desember 2021 til 31. desember 2022. Lasse Offenberg Jensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
26. april 2023Overskudd på DKK 144.747 Offenberg & Jensen ApSOffenberg & Jensen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2021 til 31. desember 2022. Lasse Offenberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2021Nytt navn: DISPUK ApSSnekkersten ApSSnekkersten ApS skifter navn til DISPUK ApS. Lasse Offenberg Jensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. desember 2021StiftelseSnekkersten ApSSnekkersten ApS stiftes i bransjen anden undervisning i.a.n. Lasse Offenberg Jensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. desember 2021Lasse Offenberg Jensen blir med i ledelsenOffenberg & Jensen ApSLasse Offenberg Jensen blir med i ledelsen for Offenberg & Jensen ApS.Se mere
1. desember 2021Ny status NORMALOffenberg & Jensen ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Lasse Offenberg Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021StiftelseOffenberg & Jensen ApSOffenberg & Jensen ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lasse Offenberg Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere