5. januarOverskudd på DKK 27.613 LAKOR ApSLAKOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lasse Smed Kornum eier 26,6% av virksomheten.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 3.509 Shipster Holding ApSShipster Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. august 2022 til 30. juni. Lasse Smed Kornum er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2023 · ldcluster.comCase: LakorEjerkredsen består i dag af fem aktive partnere, Lasse Smed Kornum, Jesper Hjortkjær Unna, Kasper Aamand Petersen, Rasmus Matthiessen og Jeppe Kornum Jensen. Les artikkel
2. september 2023 · Randers AmtsavisNu kan du få Minkavlerne på maven: Lakor laver tøjkollektion med komikerpar- Vi har haft det ret sjovt med at lave kollektionen og har haft et bredt udvalg af citater og illustrationer, som Jonas og Kasper har valgt sammen med vores designer Lasse Kornum. Les artikkel
30. august 2023AdresseendringLAKOR ApSLAKOR ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Lasse Smed Kornum eier 26,6% av virksomheten.Se mere
21. mars 2023 · AvisenLAKOR indgår samarbejde med StenbankenLAKORs designer Lasse Kornum har brugt megen af sin barndom ved Kolding Fjord, og især de steder hvor stenrevene netop skal anlægges. Les artikkel
10. januar 2023Overskudd på DKK 247.608 LAKOR ApSLAKOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Lasse Smed Kornum eier 26,6% av virksomheten.Se mere
21. desember 2022Lasse Smed Kornum forlater ledelsenLakor Holding ApSLasse Smed Kornum forlater ledelsen for Lakor Holding ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
21. desember 2022Endring i eierkretsenLakor Holding ApSLasse Smed Kornum er ikke lenger registrert som reell eier av Lakor Holding ApS.Se mere
21. desember 2022StiftelseShipster Holding ApSShipster Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lasse Smed Kornum er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2022 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerLakor ApS Lasse Smed Kornum, Rasmus Kjær Matthiessen og Jesper Hjortkjær er udtrådt af direktionen hos UnnaLakor ApS. Les artikkel
16. september 2022StiftelseLakor Holding ApSLakor Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lasse Smed Kornum er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2022Nye navn i styretLAKOR ApS2 nye medlemmer blir med i styret for LAKOR ApS. Lasse Smed Kornum eier 26,6% av virksomheten.Se mere
13. september 2022Lasse Smed Kornum forlater ledelsenLAKOR ApSLasse Smed Kornum forlater ledelsen for LAKOR ApS etter en periode på 11 år.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 524.349 LAKOR ApSLAKOR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lasse Smed Kornum er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Endring i eierkretsenLAKOR ApSLasse Smed Kornum reduserer sitt reelle eierskap av LAKOR ApS.Se mere
3. desember 2021AdresseendringLAKOR ApSLAKOR ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Lasse Smed Kornum er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2021 · JydskeVestkystenTøjmærke fra Kolding stormer frem med en opskrift baseret på Puch Maxi, sømænd, piber og bæredygtige produkterRasmus er oprindeligt fra Kolding, hvor han og Lasse Kornum, der er den kreative hjerne og designer bag mærket, mødte hinanden som 16-årige. Les artikkel
29. juli 2021Rasmus Kjær Matthiessen blir med i ledelsenLAKOR ApSRasmus Kjær Matthiessen blir med i ledelsen for LAKOR ApS. Lasse Smed Kornum er medlem af ledelsen.Se mere