6. november 2023Overskudd på DKK 20 mio.GreenLab Skive Vind ApSGreenLab Skive Vind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023StiftelseYde Holst Invest ApSYde Holst Invest ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2022Underskudd på DKK 22.036 GreenLab Skive Vind ApSGreenLab Skive Vind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2021Underskudd på DKK 12.103 GreenLab Skive Vind ApSGreenLab Skive Vind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2021Uffe Bak-Aagaard blir med i styretGreenLab Skive Vind ApSUffe Bak-Aagaard erstatter Holger Blok i styret for GreenLab Skive Vind ApS etter en periode på 4 måneder. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2021Holger Blok blir med i styretGreenLab Skive Vind ApSHolger Blok erstatter Steen Harding Hintze i styret for GreenLab Skive Vind ApS etter en periode på 4 år. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2020Lasse Yde Holst forlater ledelsenVindpark Marsvinslund ApSLasse Yde Holst forlater ledelsen for Vindpark Marsvinslund ApS etter en periode på 3 år.Se mere
22. september 2020Underskudd på DKK 21.510 GreenLab Skive Vind ApSGreenLab Skive Vind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2020Lasse Yde Holst forlater ledelsenVindpark Bredlund ApSLasse Yde Holst forlater ledelsen for Vindpark Bredlund ApS etter en periode på 3 år.Se mere
13. januar 2020Lasse Yde Holst forlater ledelsenKOMPLEMENTARSELSKABET EMR VIND ApSLasse Yde Holst forlater ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET EMR VIND ApS etter en periode på 4 år.Se mere
18. desember 2019Lasse Yde Holst forlater ledelsenEMR SPANIEN 3 ApSLasse Yde Holst forlater ledelsen for EMR SPANIEN 3 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
13. desember 2019Søren Rasmussen blir ny styrelederGreenLab Skive Vind ApSSøren Rasmussen erstatter Mikkel Abildtrup Pedersen som styreleder hos GreenLab Skive Vind ApS etter en periode på 3 år. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2019Mikkel Abildtrup Pedersen forlater ledelsenKOMPLEMENTARSELSKABET EMR VIND ApSMikkel Abildtrup Pedersen forlater ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET EMR VIND ApS etter en periode på 8 år. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2019Underskudd på DKK 10.034 GreenLab Skive Vind ApSGreenLab Skive Vind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2019Underskudd på DKK 187 Vindpark Bredlund ApSVindpark Bredlund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2019Underskudd på DKK 108 Vindpark Marsvinslund ApSVindpark Marsvinslund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lasse Yde Holst er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2019Lasse Yde Holst forlater styretK/S VINDPARK DØSTRUP INFRASTRUKTURLasse Yde Holst forlater styret for K/S VINDPARK DØSTRUP INFRASTRUKTUR etter en periode på 4 år.Se mere
30. september 2019Lasse Yde Holst forlater styretK/S VINDPARK HEJRING INFRASTRUKTURLasse Yde Holst forlater styret for K/S VINDPARK HEJRING INFRASTRUKTUR etter en periode på 4 år.Se mere
4. juli 2019Lasse Yde Holst forlater styretGreenLab Skive Sol ApSLasse Yde Holst forlater styret for GreenLab Skive Sol ApS etter en periode på 1 år.Se mere
4. juli 2019Lasse Yde Holst forlater ledelsenGreenLab Skive Sol ApSLasse Yde Holst forlater ledelsen for GreenLab Skive Sol ApS etter en periode på 1 år.Se mere