20. augustFlere forlater ledelsenPeer Properties ApS2 personer forlater ledelsen for Peer Properties ApS. Laura Amalie Søderberg eier 100% av virksomheten.Se mere
5. juniLaura Amalie Søderberg slutter som adm. direktørBBTE ApSLaura Amalie Søderberg slutter som adm. direktør i BBTE ApS.Se mere
26. aprilEndring i eierkretsengg-gruppen ApSLaura Amalie Søderberg er ikke lenger registrert som reell eier av gg-gruppen ApS.Se mere
26. aprilEndring i eierkretsenBBTE ApSLaura Amalie Søderberg er ikke lenger registrert som reell eier av BBTE ApS.Se mere
25. aprilEndring i eierkretsenBBTE ApSDavid Palmqvist er ikke lenger registrert som reell eier av BBTE ApS. Laura Amalie Søderberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. aprilNytt navn: gg-gruppen ApSUdflytningsgaranti ApSUdflytningsgaranti ApS skifter navn til gg-gruppen ApS. Laura Amalie Søderberg eier 40% av virksomheten.Se mere
17. aprilAdresseendringUdflytningsgaranti ApSUdflytningsgaranti ApS flytter fra Rødovre til København K. Laura Amalie Søderberg eier 40% av virksomheten.Se mere
22. desember 2023AdresseendringUdflytningsgaranti ApSUdflytningsgaranti ApS flytter fra Stenløse til Rødovre. Laura Amalie Søderberg eier 40% av virksomheten.Se mere
21. oktober 2023Overskudd på DKK 33.313 BBTE ApSBBTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mai 2022 til 9. mai. Laura Amalie Søderberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juli 2023Underskudd på DKK 12.438 Peer Properties ApSPeer Properties ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Laura Amalie Søderberg eier 100% av virksomheten.Se mere
14. juli 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.Udflytningsgaranti ApSUdflytningsgaranti ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Laura Amalie Søderberg eier 40% av virksomheten.Se mere
18. juli 2022Underskudd på DKK 2.785 Peer Properties ApSPeer Properties ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Laura Amalie Søderberg eier 100% av virksomheten.Se mere
12. juni 2022Overskudd på DKK 184.163 Udflytningsgaranti ApSUdflytningsgaranti ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. september 2020 til 31. desember 2021. Laura Amalie Søderberg eier 40% av virksomheten.Se mere
1. juni 2022Kasper Søderberg Gregersen forlater ledelsenUdflytningsgaranti ApSKasper Søderberg Gregersen forlater ledelsen for Udflytningsgaranti ApS etter en periode på 2 år. Laura Amalie Søderberg eier 40% av virksomheten.Se mere
1. juni 2022David Palmqvist blir adm. direktørUdflytningsgaranti ApSDavid Palmqvist blir adm. direktør i Udflytningsgaranti ApS. Laura Amalie Søderberg eier 40% av virksomheten.Se mere
28. mai 2022Nytt navn: Peer Properties ApSPeer-lending ApSPeer-lending ApS skifter navn til Peer Properties ApS. Laura Amalie Søderberg eier 100% av virksomheten.Se mere
22. mai 2022AdresseendringUdflytningsgaranti ApSUdflytningsgaranti ApS flytter fra Herlev til Stenløse. Laura Amalie Søderberg eier 40% av virksomheten.Se mere
10. mai 2022StiftelseBBTE ApSBBTE ApS stiftes i bransjen gennemførelse af byggeprojekter. Laura Amalie Søderberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. februar 2022Endring i eierkretsenUdflytningsgaranti ApSLaura Amalie Søderberg registrert som reell eier av Udflytningsgaranti ApS.Se mere
1. januar 2022Ny bransje: Anden udlejning af boligerPeer-lending ApSTidligere bransje: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling. Laura Amalie Søderberg eier 100% av virksomheten.Se mere